Entreprise : LES TUILERIES DE PRENTEGARDE - SIREN 344 509 005
Identité
Dénomination
LES TUILERIES DE PRENTEGARDE
SIREN (siège)
344 509 005
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1988
Date de fin de la personne morale
21/04/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
PRENTEGARDE 15250 SAINT-PAUL-DES-LANDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAILLE JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Saint-Martin-Cantalès
Nom, Prénom(s)
TAILLE JEAN , PIERRE
Nom d'usage
TAILLE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
ST MARTIN CANTALES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34450900500015
Code APE
2332Z - Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Code APRM
2332ZB - Fabrication de tuiles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
fabrication de tuiles, et de carrelages en terre cuite et tout autre maté riau de construction.
Code APRM
2332ZB - Fabrication de tuiles
Code APRM
2332ZB - Fabrication de tuiles
Adresse
PRENTEGARDE
15250 , SAINT-PAUL-DES-LANDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/002938
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 07/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001500
Date d'ajout
19/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 19/06/2020 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure : Juge commissaire : Monsieur BAC Jean-Louis Liquidateur judiciaire : SELARL THIERRY SUDRE 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont-Ferrand. Date de cessation des paiements : 30/06/2019.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/04/1988
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA DEPECHE D'AUVERGNE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J080 2020-06-19 Application regles de liquidation judiciaire simplifiee 2020-06-24 GREFFE DU TRIBUNAL D'AURILLAC GREFFE DU TRIBUNAL D'AURILLAC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).