Entreprise : SO PA RA M - SIREN 344 488 499
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2021)
Dénomination
SO PA RA M
SIREN (siège)
344 488 499
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1988
Fermeture de l'établissement - 34448849900015
- Date d'effet de la fermeture : 25/10/2005
Fermeture de l'établissement - 34448849900023
- Date d'effet de la fermeture : 25/10/2005
Date de fin de la personne morale
02/05/2048
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
408528 EUR
Adresse du siège
LE MOULIN NANTAY 51700 LEUVRIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOLY MONIQUE , FRANCINE
Nom d'usage
MARCUCCI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
IGNY COMBLIZY
Nom, Prénom(s)
CALLON LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
TILLY LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
FEGHOUL ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
BERNARD MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SOISSONS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34448849900015
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
la société à pour objet, en France et hors de France : - d'acquérir et de gérer tous biens mobiliers ou immobiliers ; - la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entites juridiques avec ou sans personnalite morale ; - la direction générale, financière et commerciale la coordination des actions de l'ensemble des sociétés du groupe ; - l'assistance technique, administrative et comptable ; - la recherche, le développement, l'animation, la publicité, le marketing de l'ensemble du groupe ; - la mise en oeuvre, le développement et l'exploitation de tous brevets, marques etc... - la formation de tout personnel.
Adresse
le Moulin Nantay
51700 , LEUVRIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
34448849900023
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
holding
Adresse
Zone Industrielle
51700 , DORMANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4463
Date d'ajout
08/03/2021
Description
None
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1311
Date d'ajout
21/01/2021
Description
None
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/10/2005
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 25/10/2005 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT (Maitre CROZAT) 17 QUAI DE LA VILLA 51200 EPERNAY
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/08/2005
Description
Décision de poursuite d'activité Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 09/08/2005 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 28/01/2006, avec effet rétroactif à compter du 28/07/2005.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/01/2005
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 28/01/2005 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 28/07/2005. Cessation des paiements en date du 13/01/2005. Juge Commissaire : M MOREL Patrice Représentant des Créanciers : SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT 17 QUAI DE LA VILLA 51200 EPERNAY Administrateur : ME KREBS Yves-Jerome Z.A. RUE DES ROISES 52100 BETTANCOURT LA FERREE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/01/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépot le 24/01/2005 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de EPERNAY
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/05/1988
Description
(Divers) Historique : TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - A COMPTER DU 28/02/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).