Entreprise : SOPIEL - SIREN 344 432 414
Identité
Dénomination
SOPIEL
SIREN (siège)
344 432 414
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1988
Dissolution
Date de fin de la personne morale
11/04/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
4 RUE CAMILLE MARCILLE 28000 CHARTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANU ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
06 .....
Nom, Prénom(s)
GAUDICHAU JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
CHARTRES
Nom, Prénom(s)
MOREL THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
CHARTRES
Nom, Prénom(s)
CANU PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
MAINVILLIERS
Nom, Prénom(s)
CANU CEDRIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
JOUY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34443241400011
Code APE
252H
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION ET VENTE POUR SON COMPTE ET POUR LE COMPTE DE TIERS DE TOUTES PIECES OU PRODUITS MANUFACTURES EN MATIERE PLASTIQUE COMPOSITE OU AUTRES PAR TOUS PROCEDES NOTAMMENT INJECTION EMBOUTISSAGE MOULAGE SOUFFLAGE CONCEPTION FABRICATION ACHAT VENTE DE TOUS MOULES MACHINES ET OUTILLAGES S'Y RAPPORTANT.
Adresse
4 RUE 4 RUE CAMILLE MARCILLE
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2338
Date d'ajout
18/05/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/05/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE Denis CHAPET EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT MR MARTIN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2107
Date d'ajout
21/06/1993
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 15.06.93, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA : SA S O P I E L ORGANISANT LA CESSION TOTALE DES ACTIFS A SA NASAR ENTRAINANT L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE DISSOLUTION DE LA SA S O P I E L MAINTIENT LE JUGE COMMISSAIRE ET LE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN LEURS FONCTIONS DESIGNE ME GUY PIERRAT DEMEURANT A 28000 CHARTRES, 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN , A COMPTER DU 15.06.93
Numéro d'observation
1004
Date d'ajout
05/03/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 01.03.1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT LA PROCEDURE DU REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE : SOPIEL. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 01.01.1993 A NOMME MR CHAUVIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MR MARTIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. ME GUY PIERRAT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY - 28000 CHARTRES EN QUALITE D'ADMI- NISTRATEUR. MAITRE JACQUES PIERRAT REPRESENTANT DE CREANCIERS 85 BIS RUE DE REVERDY 28000 CHARTRES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
26/02/1993
Description
PAR DECLARATION ENREGISTREE AU GREFFE LE 26.02.1993, MONSIEUR PHILIPPE CANU AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA S.A S O P I E L, AU CAPITAL DE 250.000,00 FRANCS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A 28000 CHARTRES, 4 RUE CAMILLE MARCILLE, A DECLARE ES QUALITE QU'IL A CESSE PROVISOIREMENT SES PAIEMENTS A LA DATE DU 10.02.1993. IL A ES QUALITE SOLLICITE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Numéro d'observation
3715
Date d'ajout
26/10/1992
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ( A G O DU 05.06.1992 )
Numéro d'observation
3715
Date d'ajout
26/10/1992
Description
NOMINATION DE MONSIEUR THIERRY MOREL , COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT , EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR RUFINO GOMEZ , DEMISSIONNAIRE 05.06.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).