Entreprise : SCI LAROCHE - SIREN 344 432 380
Identité
Dénomination
SCI LAROCHE
SIREN (siège)
344 432 380
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1988
Début d’activité
09/03/2017
Date de fin de la personne morale
06/04/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
achat et location de tous immeubles bâtis ou non
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
16 RUE MARC DELMAS 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAROCHE CORINNE , AMELIE , GERMAINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Morcourt
Nom, Prénom(s)
LAROCHE JEAN-PIERRE , ETIENNE , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/2017
Siret
34443238000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
achat et location de tous immeubles bâtis ou non
Autres Activités
achat et location de tous immeubles bâtis ou non
Adresse
16 RUE MARC DELMAS
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1988
Siret
34443238000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
65 RUE EMILE ZOLA
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Par jugement en date du 23.04.2015 le Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin a arrêté un plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Par jugement en date du 20.05.2019 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin a prononcé la clôture pour extinction du passif.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/04/1988
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION LA VOIX DU NORD DU 14/10/87 DEPOT AU GREFFE DE ST QUENTIN LE 06/04 /88 17 1 91- INSC MOD DELIBERATION DU 12 11 90 DEM ISSION EN QUALITE DE GERANT DE MR MICHEL PERNIER - SEUL DEMEURE GERANT MR JEAN LAROCHE L'AISNE NOUVE LLE DU 13 11 90 DEPOT AU GREFFE DU 4 1 91 15/02/20 05 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 08/02/2005 A COMPTER D U 08/02/2005 * CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : LAPER * DEMISSIO N D'UN GERANT & NOMINATION DE CO-GERANTS - ANCIEN GERANT : MR LAROCHE JEAN JAL LE DEMOCRATE DE L'AIS NE DU 18/02/2005 DEPOT AU GREFFE DU 15/02/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).