Entreprise : TERMINAUX DE NORMANDIE - SIREN 344 387 618
Identité
Dénomination
TERMINAUX DE NORMANDIE
SIREN (siège)
344 387 618
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1988
Début d’activité
03/04/2023
Date de fin de la personne morale
11/04/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation de terminaux à conteneurs opération de manutention se rapportant aux transports terrestres fluviaux et maritimes opérations embarquement et débarquement de marchandises et de conteneurs mise en entrepot opérations de transports routiers service de transport de marchandises pour le compte d'autrui et location de matériels et engins appartenant à la société entretien et réparation de conteneurs acquisition location exploitation entretien réparation vente de tous engins de matériels utilisés pour les opérations qui precèdent opérations bancaires se rattachant aux transports warrantage traités documentaires ouverture de comptes courants participation de la société dans toutes opérations commerciales financières ou industrielles pouvant se rattacher à l'un des objets precités par voie de création de societés d'apport commandite souscription ou achat de titres droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations mobilières immobilières industrielles et commerciales se rattachant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à un titre quelconque à ce qui précède
Code APE
5224A - Manutention portuaire
Capital social
95000 EUR
Adresse du siège
9001 RTE DE L ESTUAIRE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERICK MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
GUERIN FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Dénomination
CABINET JEAN-PIERRE HAUGUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/04/2023
Siret
34438761800038
Code APE
5224A - Manutention portuaire
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Manutention portuaire
Adresse
9001 RTE DE L ESTUAIRE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
34438761800012
Code APE
5224A - Manutention portuaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de terminaux à conteneurs opération de manutention se rapportant aux transports terrestres fluviaux et maritimes mise en entrepôt acquisition location exploitation vente de tous engins et matériels utilisés pour les opérations qui précèdent.
Adresse
32 RUE DE COLMAR
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 336
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/1992
Siret
34438761800020
Code APE
5224A - Manutention portuaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Manutention portuaire
Adresse
QUAI DE L'ASIE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERMINAL SUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/002386
Date d'ajout
04/06/2015
Description
Mise en location-gérance d'une branche d'activité à la société ROUSSEL rcs 411 124 282 à compter du 01/05/2015 : Activité mise en location-gérance : transport public de marchandises location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises l'informateur d'eu du 24/04/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/002247
Date d'ajout
14/05/2002
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SAS ANCIENNE QUALITE DE MR BELAERT : PCA NOUVELLE : PRESIDENT - ANCIENNE QUALITE DE MR SAX PASCAL : VICE PDG ET ADMINISTRATEUR NOUVELLE : VICE PRESIDENT ET MEMBRE CA - ANCIENNE QUALITE DE MR TINGUY DE LA GIROULIERE DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR NOUVELLE : DIRECTEUR GENERAL ANCIENNE QUALITE DE LA STE PERRIGAULT MANUTENTION : ADMINISTRATEUR NOUVELLE : MEMBRE DU CA - ANCIENNE QUALITE DE MME SAX SOPHIE : ADMINIS- TRATEUR NOUVELLE : MEMBRE DU CA ACTES DEPOSES LE 30/04/2002 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 23/01/2002 Date d'effet : 22/11/2001
Numéro d'observation
F95/001523
Date d'ajout
27/04/1995
Description
ADJONCTION DES ACTIVITES DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES A CELLES DE EXPLOITATION DE TERMINAUX A CONTENEURS OPERATION DE MANUTENTION SE RAPPORTANT AUX TRANSPORTS TERRESTRES FLUVIAUX ET MARITIMES MISE EN ENTREPOT ACQUISITION LOCATION EXPLOITATION VENTE DE TOUS ENGINS ET MATERIELS UTILISES POUR LES OPERATIONS QUI PRECEDENT A COMPTER DU 22/03/1995
Numéro d'observation
F93/003537
Date d'ajout
27/10/1993
Description
APPORT DE L'ACTIVITE DE MANUTENTION PORTUAIRE DE LA SA SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES 56B106 MODIFICATION RCS DU 19/08/93 MONTANT EVALUE A 1025700 LE COURRIER CAUCHOIS DU 20/02/93 BODACC NO 65A DU 02/04/93 DECLARATION DE CREANCES : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A COMPTER DU 31/12/92
Numéro d'observation
F93/003536
Date d'ajout
27/10/1993
Description
APPORT DE L'ACTIVITE DE MANUTENTION DE NAVIRES "FULL CONTAINERS" ET MIXTES DE LA SA SOCIETE DE MANUTENTION DE LA BASSE SEINE 67B64 MODIFICATION RCS DU 04/10/93 MONTANT EVALUE A 9200000 LE COURRIER CAUCHOIS DU 20/02/93 BODACC NO 65A DU 02/04/93 DECLARATION DE CREANCES : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A COMPTER DU 31/12/92
Numéro d'observation
F93/003535
Date d'ajout
27/10/1993
Description
ANCIEN CAPITAL : 250000 NOUVEAU : 18650000 ADJONCTION DE L'ACTIVITE D'OPERATION DE MANUTENTION SE RAPPORTANT AUX TRANSPORTS TERRESTRE FLUVIAUX ET MARITIMES MISE EN ENTREPOT ACQUISITION LOCATION EXPLOITATION VENTE DE TOUS ENGINS ET MATERIELS UTILISES POUR LES OPERATIONS QUI PRECEDENT A CELLE D'EXPLOITATION DE TERMINAUX A CONTENEURS A COMPTER DU 31/12/92 DEPOT DES ACTES DU 27/10/93 LE COURRIER CAUCHOIS DU 20/02/93
Numéro d'observation
F93/003535
Date d'ajout
27/10/1993
Description
APPORT DE L'ACTIVITE DE MANUTENTION DE NAVIRES "FULL CONTAINERS" ET MIXTES DE LA SA MAISON PAUL PERRIGAULT 58B201 MODIFICATION RCS DU 20/08/93 MONTANT EVALUE A 8174000 LE COURRIER CAUCHOIS DU 20/02/93 BODACC NO 65A DU 02/04/93 DECLARATION DE CREANCES : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A COMPTER DU 31/12/92
Numéro d'observation
F93/003436
Date d'ajout
19/10/1993
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE : LE HAVRE 32 RUE DE COLMAR PRINCIPAL ETABLISSEMENT ACTIVITE : EXPLOITATION DE TERMINAUX A CONTENEURS A COMPTER DU 01/01/92
Numéro d'observation
F93/002317
Date d'ajout
06/07/1993
Description
ANCIEN PCA ADMINISTRATEUR : MAILLIER JEAN-PIERRE NOUVEAU : BEKAERT JEAN ANCIEN VICE PRESIDENT ANCIEN REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE DE MANUTENTION DE LA BASSE SEINE : CLARET-TOURNIER BERNARD NOUVEAU : RIVAIN BERTRAND ANCIEN ADMINISTRATEUR : GUARNERI DOMINIQUE NOUVEL ADMINISTRATEUR : CLARET-TOURNIER BERNARD A COMPTER DU 29/09/92 ANCIENNE DENOMINATION : TERMINAL DE NORMANDIE NOUVELLE : TERMINAUX DE NORMANDIE TN NOUVEAU VICE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ANCIEN ADMINISTRATEUR : SAX PASCAL NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : DE TINGUY DE LA GIROULIERE CHRISTIAN A COMPTER DU 26/10/92 DEPOT DES ACTES DU 12/03/93 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 3/02/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).