Entreprise : ETABLISSEMENTS LAJOUS-VIDAL - SIREN 344 383 393
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS LAJOUS-VIDAL
Sigle
ETS LAJOUS VIDAL
SIREN (siège)
344 383 393
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1988
Date de fin de la personne morale
07/04/2086
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
102140.84 EUR
Adresse du siège
33 BD CARNOT 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTHE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
LAJOUS GISELE
Nom d'usage
VIDAL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
MONFERRAN SAVES
Nom, Prénom(s)
RIGAUD FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PAU
Nom, Prénom(s)
VIDAL ARMAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1927
Commune de résidence
L'ISLE JOURDAIN
Nom, Prénom(s)
VIDAL MARYELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
MONFERRAN SAVES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1987
Siret
34438339300016
Code APE
524X
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VENTE DETAIL GRAINS, GRAINES FOURRAGERES ALIMENTS COMPLETS POUR ANIMAUX ENGRAIS ARTICLES CADEAUX FLEURS NATURELLES ET PLANTES, ELEVAGE ET COMMERCE PORCIN..
Adresse
33 BD CARNOT
32600 , L'ISLE-JOURDAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1565
Date d'ajout
16/06/2004
Description
Mention d'office JUGEMENT EN DATE DU 04/06/2004 CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : ETABLISSEMENTS LAJOUS VIDAL - EN RAISON DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF. Date d'effet : 04/06/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
93
Date d'ajout
13/01/2003
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 01.03.2002 MR ALAIN SOLER A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 01/03/2002
Numéro d'observation
2557
Date d'ajout
17/09/2002
Description
MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 01.03.2002 ME HELENE GASCON 1 RUE DU BATAILLON DE L'ARMAGNAC - 32000 AUCH A ETE DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE ME J C COUMET DECEDE Date d'effet : 01/03/2002
Numéro d'observation
2062
Date d'ajout
09/09/1997
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 05/09/97 OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : ETABLISSEMENTS LAJOUS VIDAL -JUGE COMMISSAIRE DESIGNE : MR PIERRE ROZES -MANDATAIRE LIQUIDATEUR DESIGNE : ME JEAN-CLAUDE COUMET - 6 RUE GAMBETTA BP 224 32004 AUCH CEDEX LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 01/09/97 A COMPTER DU 05/09/97
Numéro d'observation
544
Date d'ajout
18/02/1992
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT A SAMATAN (32130) PLACE DU FOIRAIL (VENTE AU DETAIL DE GRAINS, GRAINES FOURRAGERES, ALIMENTS COMPLETS POUR ANIMAUX...) A COMPTER DU 01/06/87 FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT DE SAMATAN (32130) PLACE DU FOIRAIL A COMPTER DU 31.03.91 - (REGULARISATION)
Numéro d'observation
1925
Date d'ajout
01/08/1991
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 12/07/90
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
21/12/1988
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT A COLOMIERS (31770) A COMPTER DU 02/11/88
Numéro d'observation
2136
Date d'ajout
18/11/1988
Description
EXTENTION OBJET SOCIAL A : CENTRE DE SOINS, ESTHETIQUE, DIETETIQUE PARFUMERIE, AMINCISSEMENT - A COMPTER DU 13/10/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL 12/07/90)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 670 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 102 140.84 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PDG : MME VIDAL NEE LAJOUS GISELE NEE LE : 20.06.31 A PUYLAUSIC (32) DLE : MONFERRAN SAVES 32490 - NTE : FRANCAISE. RCS AUCH : 88 B 75. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 670 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 102 140.84 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).