Entreprise : SERVICE GENERAL DE MAINTENANCE - SIREN 344 358 874
Identité
Dénomination
SERVICE GENERAL DE MAINTENANCE
Sigle
SGM
SIREN (siège)
344 358 874
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2000
Date de fin de la personne morale
02/04/2087
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
180 RUE DE LA FROIDURE 59310 AUCHY-LEZ-ORCHIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICAVET PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
LHOTTE NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
MARQUET JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
LHOTTE JEAN-LOUP
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Beaumetz-les-Loges
Nom, Prénom(s)
SOLTYS EPOUSE LHOTTE CLAUDINE , MARCELLE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Beaumetz-les-Loges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/03/2000
Siret
34435887400032
Code APE
014B
Adresse
180 RUE DE LA FROIDURE
59310 , AUCHY-LEZ-ORCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1988
Siret
34435887400016
Code APE
451A
Adresse
RUE DES CHAMPS
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1988
Siret
34435887400024
Code APE
014B
Origine du fonds
Création
Activité principale
VOIR OBJET SOCIAL
Adresse
RUE rue des Champs Central Parc Z I Pilaterie
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRAL PARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1430
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1429
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Par jugement du 06/03/2019, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la Clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
1431
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Radiation du RCS le 06/03/2019 avec effet au 06/03/2019 Radiation d'office de la présente société par suite de clôture des Opérations de la liquidation judiciaire (cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du siège Social)
Numéro d'observation
4041
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Par ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 01/08/2018, a été autorisé le transfert du mandat de Maître Dominique MIQUEL, en qualité de Mandataire Judiciaire, à la SELARL MIQUEL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL, à compter du 26 juillet 2018.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Numéro d'observation
2634
Date d'ajout
25/11/2005
Description
En date du 24/11/2005, jugement autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 08 décembre 2005 à compter du 24/11/2005 Date d'effet : 24/11/2005
Numéro d'observation
2633
Date d'ajout
25/11/2005
Description
En date du 24/11/2005, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire À nomme maître Dominique Miquel - 257 rue st-julien 59500 Douai 257, rue Saint-Julien 59500 Douai Comme mandataire-liquidateur. Date d'effet : 24/11/2005
Numéro d'observation
2411
Date d'ajout
21/10/2005
Description
Mention d'office D'office : Par jugement du 20/10/2005, le tribunal de commerce de Douai a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 24 novembre 2005 Date d'effet : 20/10/2005
Numéro d'observation
1776
Date d'ajout
21/07/2005
Description
Mention d'office D'office : Par jugement du 21/07/2005, le tribunal de commerce de Douai a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 20 octobre 2005 Date d'effet : 21/07/2005
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/05/2005
Description
Décision de poursuite d'activité Jugement du tribunal de commerce de Douai du 12/05/2005 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 21/07/2005.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/03/2005
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du tribunal de commerce de Douai du 10/03/2005 ouvrant une procédure simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 12/05/2005. Cessation des paiements en date du 07/03/2005. Juge commissaire : M Lebeda Patrice représentant des créanciers : Maître Dominique Miquel 257 rue Saint-Julien 59500 Douai
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/03/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépôt le 07/03/2005 de la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Douai
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/04/1988
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU NO RD DU 25/3/1988 RADIATION DU 6/4/2000 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A DATER DU 3/3/2000 ET TRANSFERT AU 180 RUE DE LA FROIDURE 59310 AUCHY LE Z ORCHIES RCS DOUAI 2000B75
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation principale suite au transfert du siège social et de l'ETS principal de la ZI de la Pilaterie, rue des champs central parc 59650 Villeneuve-d'Ascq à Auchy les Orchies (59) rue de la froidure N. 180 en date du 03.03.2000. RÉF. Greffe Roubaix - Tourcoing : 88b212 - ancienne forme juridique : SARL - nouvelle forme juridique : société anonyme (sa) date d'effet : 22.04.2000. - Ancienne date de clôture : 31 décembre - nouvelle date de clôture : 30 septembre date d'effet : 27.09.2002
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 03/03/2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).