Entreprise : EARL DES ACACIAS - SIREN 344 348 842
Identité
Dénomination
EARL DES ACACIAS
SIREN (siège)
344 348 842
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1988
Date de fin de la personne morale
04/04/2028
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
76224.51 EUR
Adresse du siège
LES TOUCHES 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FUILET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROUET MICKAEL , THIERRY , MARYVONNE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
PETITEAU ISABELLE
Nom d'usage
GALLIER
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34434884200024
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXERCICE D'ACTIVITES REPUTEES AGRICOLES AU SENS DE L'ARTICLE L 311-1 DU CODE RURAL
Adresse
LES TOUCHES
49110 , MONTREVAULT-SUR-EVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FUILET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/1988
Siret
34434884200016
Code APE
012A
Adresse
6 RUE DE LA MAIRIE
49110 , MONTREVAULT-SUR-EVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21947
Date d'ajout
17/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/12/2019, liquidateur : GALLIER né(e) PETITEAU ISABELLE, siège de la liquidation : LES TOUCHES 49270 Le Fuilet, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole en date du 20/12/2019
Numéro d'observation
6333
Date d'ajout
29/06/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/04/2007 : PARTANT : GALLIER THIERRY, CO-GÉRANT DECEDE LE 21.05.2006 NOUVEAU : DROUET MICKAEL THIERRY MARYVONNE, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).