Entreprise : MAISON ANDRE BEAU SA - SIREN 344 325 626
Identité
Dénomination
MAISON ANDRE BEAU SA
SIREN (siège)
344 325 626
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1988
Date de fin de la personne morale
07/04/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1120000 EUR
Adresse du siège
112 AV JEAN MERMOZ 33320 EYSINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURBET RENE , EDOUARD , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Nevers
Nom, Prénom(s)
BAIN FRANCOIS , REGIS , GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Feux
Nom, Prénom(s)
BAIN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MIANE FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
COSTE PHILIPPE , JUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Le Haillan
Nom, Prénom(s)
CHAPART SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Cosne-Cours-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
BAIN JEAN , MARIE , LOUIS , ALEXANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Cosne-Cours-sur-Loire
Dénomination
SARL CABINET GEORGES SCHELL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Floirac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/03/1988
Siret
34432562600010
Enseigne
MAISON ANDRE BEAU
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activites promotionnelles de construction lotissements et autres achat vente location de biens en l'etat et activite se rapportant a celle de marchand de biens, renovation et rehabilitation de tous immeubles neufs ou anciens
Adresse
112 AV 112 Rue JEAN MERMOZ
33320 , Eysines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 8
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34432562600044
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
22 RUE VICTOR HUGO
33260 , LA TESTE-DE-BUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34432562600028
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
AV HENRI VIGNEAU
33700 , MERIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1998
Siret
34432562600036
Code APE
452A
Adresse
31 RUE ARMAND CADUC
33190 , LA REOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
34432562600051
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
51 BD GAMBETTA
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25555
Date d'ajout
02/02/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 15/01/2015 nommant Launay Jacqueline juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37306
Date d'ajout
16/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 16/01/2013 nommant Chabrouty Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3992
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 18/01/2012 nommant M. Arnaud Francis juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
67229
Date d'ajout
31/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 17/01/2011 nommant Wiart Jean-Pierre juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
44436
Date d'ajout
29/04/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28/04/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2010J00139 désigne liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux , juge commissaire M. Malle Bruno , juge commissaire suppléant Franc Philippe
Numéro d'observation
37639
Date d'ajout
11/02/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , prononce en date du 10/02/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2010J00139 , date de cessation des paiements le 04/02/2010 désigne Juge Commissaire M. Malle Bruno , Juge Commissaire suppléant Franc Philippe , Administrateur Selarl Mequinion 38 Cours de Verdun 33000 Bordeaux avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
37929
Date d'ajout
27/02/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).