Entreprise : SCI DU BOIS BILY - SIREN 344 297 197
Identité
(Entreprise radiée le 11/03/2021)
Dénomination
SCI DU BOIS BILY
SIREN (siège)
344 297 197
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1988
Date de fin de la personne morale
27/03/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
47 RUE DE LA COLONNE 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMOINE ANNIE , MARIE-HELENE , PIERETTE
Nom d'usage
BOUVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Saint-Cast-le-Guildo
Nom, Prénom(s)
GAUTIER SOPHIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Rennes Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1987
Siret
34429719700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LE BOIS BILY
22130 , PLOREC-SUR-ARGUENON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/1987
Siret
34429719700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, gestion, location et exceptionnellement disposition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire
Adresse
47 RUE 47 rue de la Colonne
22380 , Saint-Cast-le-Guildo - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2339
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/10/2020
Description
Dissolution à compter du 24/09/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/09/2019, liquidateur : GAUTIER Sophie , siège de la liquidation : CS 14235 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35042 Rennes Cedex, parution de la publicité légale : Ouest France en date du 13/10/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).