Entreprise : SOBRICAL - SIREN 344 294 855
Identité
(Entreprise radiée le 30/09/2020)
Dénomination
SOBRICAL
SIREN (siège)
344 294 855
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Date de fin de la personne morale
12/01/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
134140 EUR
Adresse du siège
35 QUAI DE L INDUSTRIE 71600 PARAY-LE-MONIAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON - ITM EM
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1988
Siret
34429485500012
Enseigne
BRICOMARCHE
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente de tous produits commerciaux ayant trait à la maçonnerie, à l'électricité, appareils électro-menager.
Adresse
35 QUAI 35 Quai de l'Industrie
71600 , Paray-le-Monial - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/1998
Siret
34429485500020
Enseigne
BRICOMARCHE
Code APE
524P
Adresse
LES CHARCANTS
71600 , PARAY-LE-MONIAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE DIGOIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/004000
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Radiation en date du 30/09/2020 - Clôture des opérations de liquidation 27/12/2019 (Assemblée générale en date du 27/12/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003998
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Modification relative aux dirigeants Société par actions simplifiée ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON - ITM EM devient liquidateur CRIQUI Michel nom d'usage : CRIQUI Michel n'est plus directeur général CRIQUI Michel nom d'usage : CRIQUI Michel n'est plus président du conseil d administration HALLER Stéphan Paul Joseph nom d'usage : HALLER Stéphan n'est plus administrateur VERDU Pascal Philippe nom d'usage VERDU Pascal n'est plus administrateur Société par actions simplifiée CABINET ESCOFFIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée Roger LHUILLIER et Associés n'est plus commissaire aux comptes suppléant à compter du 11/12/2019
Numéro d'observation
F20/003998
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 11/12/2019 - Siège de la liquidation : 35 Quai de l'Industrie 71600 PARAY-LE-MONIAL - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Journal de Saône et Loire du 27/01/2020
Numéro d'observation
F13/003647
Date d'ajout
05/12/2013
Description
Modification des commissaires aux comptes : Société par actions simplifiée SA SALVAN ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire Société par actions simplifiée CABINET ESCOFFIER devient commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
1044
Date d'ajout
18/09/1991
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 20 JUILLET 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 25 mars 1988 -No 207 - LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE du 24 février 1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).