Entreprise : TORUK MAKTO - SIREN 344 279 757
Identité
Dénomination
TORUK MAKTO
SIREN (siège)
344 279 757
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1988
Début d’activité
15/02/1987
Date de fin de la personne morale
29/03/2087
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété et gestion d'immeuble
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
1809 RTE DE BEDOIN 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSTAN CECILE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Carpentras
Dénomination
DRANER SCI
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Carpentras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1987
Siret
34427975700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion d'immeuble
Autres Activités
Propriété et gestion d'immeuble
Adresse
1809 RTE DE BEDOIN
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1987
Siret
34427975700019
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
38 AV WILSON
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2913
Date d'ajout
24/05/1995
Description
Transfert du siège social A CARPENTRAS (84200) 68 RUE LINDBERG SUPPRESSION DE L'ANCIEN SIEGE A COMPTER DU 13/07/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).