Entreprise : ODILE IMMOBILIER - SIREN 344 277 397
Identité
Dénomination
ODILE IMMOBILIER
SIREN (siège)
344 277 397
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1992
Début d’activité
11/03/1992
Date de fin de la personne morale
26/04/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA GESTION D UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
AV DE L'EUROPE 84200 CARPENTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENERANDA LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
CARPENTRAS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/03/1992
Siret
34427739700032
Enseigne
SCI ODILE IMMOBILIER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA GESTION D UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Autres Activités
TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA GESTION D UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Adresse
AV DE L'EUROPE
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/03/1991
Siret
34427739700024
Code APE
702C
Adresse
45 RUE ISIDORE JOUBERT
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4059
Date d'ajout
20/12/2002
Description
ANCIEN CAPITAL : 1 524,49 EUROS NOUVEAU : 15 000 EUROS A COMPTER DU 29 JUIN 2002 JOURNAL : PAV DU 17 DECEMBRE 2002
Numéro d'observation
1409
Date d'ajout
06/05/1999
Description
ANCIEN SIEGE : 45 RUE ISIDORE JOUBERT A CARPENTRAS (84200) NOUVEAU : AVENUE DE L'EUROPE A CARPENTRAS (84200) A COMPTER DU 13 AVRIL 1999 JOURNAL : LES PAV DU 20 AVRIL 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE DU 266 RUE BUFFON RES LE BUFFON 34000 MONTPELLIER RCS MONTPELLIER D 344 277 397 NoGESTION 88 D 153 A COMPTER DU 11 MARS 1992. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).