Entreprise : GAEC DE LA CHAPELLE - SIREN 344 269 584
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2023)
Dénomination
GAEC DE LA CHAPELLE
SIREN (siège)
344 269 584
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1988
Date de fin de la personne morale
27/03/2033
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
109275 EUR
Adresse du siège
STE EMILIE 44290 CONQUEREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUIZOT FREDERIC , ANDRE , GERMAIN , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Conquereuil
Nom, Prénom(s)
COGREL LYDIE
Nom d'usage
BLANCHAIS Yvon
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Conquereuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
34426958400019
Code APE
012A
Adresse
LA GRANDE METAIRIE JUZET
44290 , GUEMENE-PENFAO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
34426958400027
Code APE
012A
Origine du fonds
Création
Activité principale
exploitation agricole (lait, polyculture)
Adresse
Saint Emilie
44290 , Conquereuil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/06/2023
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/08/2003
Description
915020030805 ********* DISSOLUTION ANTICIPEE Dissolution anticipée du groupement à effet du LIQUIDATEUR AMIABLE : M. HOUIZOT Frédéric André Germain Daniel. LIQUIDATEUR AMIABLE : Mme BLANCHAIS Yvon née COGREL Lydie.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/01/2003
Description
08002003012993002250 ********* Augmentation de capital ********* Transfert SSET avec création de fonds ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 31/03/2002 Changement de capital social de : 172050.00 EUR en : 109275.00 EUR SIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL : SAINT EMILIE. Changement adresse / siège-fonds Anc gerant associe : M. CHIRON Stéphane Michel Henri Benjamin.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/03/1988
Description
Historique : - A/c du 31.12.92 : Retrait de Mme CO GREL Renée - MODIF. du 10/1/1997 : Suivant PV de l 'AGE du 1/10/1996, entrée dans le Groupement de Mm e COGREL épouse BLANCHAIS Lydie & AUGMENTATION du CAPITAL porté de 1.140.000 F à 1.250.000 F - MODIF . du 19/07/99 : Suivant PV de l'AGE du 5/5/1999, a grément du RETRAIT de Mr JAMBU J-Claude a effet du 31/3/1999, AGREMENT de Mr CHIRON Stéphane en qual ité de GERANT ASSOCIE, REDUCTION du CAPITAL SOCIAL pour le porter de 1.250.000 à 1.110.000 F - MODIF ICATION DU 13/1/2000, AU 1.12.99, CAPITAL PORTE DE 1110000 F A 172050 EUROS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 31/07/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).