Entreprise : AGENCE AGORA SA - SIREN 344 253 257
Identité
Dénomination
AGENCE AGORA SA
SIREN (siège)
344 253 257
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1988
Date de fin de la personne morale
23/03/2087
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
41161.23 EUR
Adresse du siège
PERRIN 97111 MORNE A L'EAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERGE MADLY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
MATHIAS JOCELYN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
WHITTAKER ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
SEGRETTIER DANTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Dénomination
SOCREPI SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/1988
Siret
34425325700010
Code APE
748F
Origine du fonds
Création
Activité principale
VOIR OBJET
Adresse
PERRIN
97111 , Morne-à-l'Eau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2758
Date d'ajout
19/10/1994
Description
Dissolution anticipée de la sociétéFUSION PAR ABSORPTION PAR LA SCI AGORA (94 D 120) DEMISSION DU CA A CPTER DU 04/05/1993
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 270 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 41 161.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).