Entreprise : SCI DE LA RUE HAMELIN - SIREN 344 251 194
Identité
Dénomination
SCI DE LA RUE HAMELIN
SIREN (siège)
344 251 194
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1988
Début d’activité
25/03/1988
Date de fin de la personne morale
24/03/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ACHAT, L'EXPLOITATION ET L'ADMINISTRATION PAR TOUS MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS DE TOUS IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS EN PAR- TICULIER UN IMMEUBLE SIS A PONT L'EVEQUE 2 RUE HAMELIN ET 2 RUE MENARS QUE LA STE SE PROPOSE D'ACQUERIR
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
14430 DOZULE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOUVILLE EN AUGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIVIER ALAIN , JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
DOZULE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/1988
Siret
34425119400017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ACHAT, L'EXPLOITATION ET L'ADMINISTRATION PAR TOUS MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS DE TOUS IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS EN PAR- TICULIER UN IMMEUBLE SIS A PONT L'EVEQUE 2 RUE HAMELIN ET 2 RUE MENARS QUE LA STE SE PROPOSE D'ACQUERIR
Autres Activités
LA PROPRIETE, L'ACHAT, L'EXPLOITATION ET L'ADMINISTRATION PAR TOUS MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS DE TOUS IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS EN PAR- TICULIER UN IMMEUBLE SIS A PONT L'EVEQUE 2 RUE HAMELIN ET 2 RUE MENARS QUE LA STE SE PROPOSE D'ACQUERIR
Adresse
14430 , DOZULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOUVILLE EN AUGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
711
Date d'ajout
02/05/1991
Description
Changement de gérant DEMISSION DE MADAME DUFAILLY,MONSIEUR VIVIER RESTE SEUL GERANT A COMPTER DU 21.02.1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 219.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).