Entreprise : SCI AVENIR - SIREN 344 224 803
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2019)
Dénomination
SCI AVENIR
Sigle
SCI AVENIR
SIREN (siège)
344 224 803
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1988
Date de fin de la personne morale
22/03/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
LA LANDE DU BOURG 56610 ARRADON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARRADON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRAVALO GUY , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Arradon
Nom, Prénom(s)
BENEAT PAUL , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Arzon
Nom, Prénom(s)
BENEAT HENRI , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
BENEAT JEAN , YVES , MELAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Sarzeau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/03/1988
Siret
34422480300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA LANDE DU BOURG
56610 , ARRADON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARRADON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4876
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Radiation du RCS le 13/06/2019 avec effet au 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7242
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/05/2018 : Nouveau : BENEAT Paul Bernard, associé indéfiniment responsable Nouveau : BENEAT Jean Yves Mélaine, associé indéfiniment responsable Nouveau : BENEAT Henri Fernand, associé indéfiniment responsable Cessation d'activité de la société à compter du 03/05/2018 Dissolution amiable de la société sans poursuite d'activité à compter du 03/05/2018 Liquidateur : FRAVALO Guy Robert demeurant 3 impasse Gervais Guillo 56610 Arradon Le siège de la liquidation est fixé à : 3 impasse Gervais Guillo 56610 Arradon Journal d'annonces légales : LE PONTIVY JOURNAL en date du 15/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 829.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).