Entreprise : SERRURERIE TOLERIE MECANO SOUDURE - SIREN 344 203 351
Identité
Dénomination
SERRURERIE TOLERIE MECANO SOUDURE
Sigle
STMS
SIREN (siège)
344 203 351
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1988
Début d’activité
01/04/1988
Date de fin de la personne morale
20/03/2023
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Serrurerie, tôlerie, mécano soudure
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD AU VIGNAUX 32140 PANASSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SELLE THIERRY , LOUIS , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Panassac
Nom, Prénom(s)
SELLE THIERRY
Nom d'usage
SELLE
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
PANASSAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34420335100020
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Serrurerie, tôlerie, mécano soudure
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Autres Activités
SERRURERIE TOLERIE
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Adresse
LD AU VIGNAUX
32140 , PANASSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34420335100012
Code APE
284B
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Origine du fonds
Création
Activité principale
SERRURERIE TOLERIE MECANO SOUDURE
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Adresse
CHE EN PADOUENT
32140 , PANASSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
383
Date d'ajout
19/01/2017
Description
Transformation de la société à compter du 20/12/2016 : Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modifications relatives aux dirigeants à compter du 20/12/2016 : Partant : ABADIE Jean-Paul, Gérant Nouveau : SELLE Thierry, Louis, René, Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).