Entreprise : SOCIETE DES TECHNIQUES D'AVANT GARDE - SIREN 344 199 963
Identité
Dénomination
SOCIETE DES TECHNIQUES D'AVANT GARDE
Sigle
STAG
SIREN (siège)
344 199 963
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1993
Date de fin de la personne morale
15/11/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TARDIEU LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/01/1988
Siret
34419996300036
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ETUDE LA CONDUITE LA REALISATION EN TANT QUE BUREAU D'ETUDES DE TOUTES DE PROGRAMMES SE RAPPORTANT A L'INDUSTRIE EN GENERAL
Adresse
59 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
34419996300028
Code APE
742C
Adresse
84 BD DE LA MISSION MARCHAND
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
84-88
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50902
Date d'ajout
25/09/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
5639
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/11/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1993 LE TC DE NANTERRE OUVREUNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE; JUGE COMMISSAIRE : MR PESEY FRANCIS , REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : MAITRE CHRISTINE DE BOIS 16 SQUARE LEON BLUM 92800 PUTEAUX ; MESSIEURS LES CREANCIERS SONT INVITES A PRODUIRE LEUR TITRE DE CREANCE ENTRE LES MAINS DU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODACC
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
16/11/1993
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).