Entreprise : GAEC DU TREGOR - SIREN 344 199 724
Identité
Dénomination
GAEC DU TREGOR
SIREN (siège)
344 199 724
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1988
Début d’activité
01/02/1988
Date de fin de la personne morale
22/03/2028
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Polyculture, élevage.
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
150300 EUR
Adresse du siège
POUL GLAOU 22740 PLEUMEUR-GAUTIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
L'ANTHOEN PIERRICK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
PLEUMEUR GAUTIER
Nom, Prénom(s)
L'ANTHOEN BRIEUC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Pleumeur-Gautier
Nom, Prénom(s)
LANTOINE VERONIQUE
Nom d'usage
L'ANTHOEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
PLEUMEUR GAUTIER
Nom, Prénom(s)
LANTOINE YVON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
KERMARIA SULARD
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
34419972400016
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture, élevage.
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières,Enseignement de disciplines sportives et d activités de loisirs,Élevage de porcins
Adresse
POUL GLAOU
22740 , PLEUMEUR-GAUTIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1634
Date d'ajout
19/07/2005
Description
- TRANSFORMATION DE L'EARL EN GAEC, - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE, ANCIENNE DENOMINATION : EARL L'ANTHOEN NOUVELLE DENOMINATION : GAEC DU TREGOR. - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, ANCIEN MONTANT : 152 753.92 EUROS NOUVEAU MONTANT : 150 300.00 EUROS. - DESIGNATION DE MR LANTOINE YVON EN QUALITE DE GERANT. PUBLICITE FAITE DANS ESPACE OUEST DU 15.07.2005. DEPOT AU GREFFE LE 19.07.2005 N° A844/2005. Date d'effet : 01/05/2005
Numéro d'observation
1524
Date d'ajout
04/07/2005
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, ANCIEN MONTANT : 121 959.21 EUROS NOUVEAU MONTANT : 152 753.92 EUROS PUBLICITE FAITE DANS ESPACE OUEST DU 02.06.2005. DEPOT AU GREFFE LE 04.07.2005 N° A781/2005. Date d'effet : 31/12/1998
Numéro d'observation
213
Date d'ajout
04/02/1998
Description
A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1997 CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE ANCIENNE FORME JURIDIQUE : GAEC NOUVELLE FORME JURIDIQUE : EARL CHANGEMENT DE GERANT : DEPART DE MME LE FLEM PIERRETTE ARRIVEE DE MME LANTOINE VERONIQUE DEPOT AU GREFFE LE 4 FEVRIER 1998 A 101-98 PUBLICITE FAITE DANS L'ESPACE OUEST DU 8 JANVIER 1998
Numéro d'observation
1470
Date d'ajout
24/09/1997
Description
A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1997 DEPART DE MR L'ANTHOEN ALBERT EN QUALITE DE CO GERANT DEPOT AU GREFFE LE 24 SEPTEMBRE 1997 A 682-97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).