Entreprise : GAEC GUELTAS - SIREN 344 198 429
Identité
Dénomination
GAEC GUELTAS
SIREN (siège)
344 198 429
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1988
Début d’activité
01/03/1988
Date de fin de la personne morale
22/03/2038
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
POLYCULTURE, ELEVAGE
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
90300 EUR
Adresse du siège
KERROCH 22480 ST NICOLAS DU PELEM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUELTAS CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
ST NICOLAS DU PELEM
Nom, Prénom(s)
GUELTAS CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
SAINT NICOLAS DU PELEM
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34419842900013
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE, ELEVAGE
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Élevage de volailles,Élevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
KERROCH
22480 , ST NICOLAS DU PELEM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
189
Date d'ajout
23/01/2006
Description
- REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, ANCIEN MONTANT : 121 959.21 EUROS NOUVEAU MONTANT : 90 300.00 EUROS. - DESIGNATION DE MR GUELTAS CHRISTOPHE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MME LE BIHAN GISELE, PARTANTE - PROROGATION DE LA DUREE DU GAEC DE 20 ANS. DEPOT AU GREFFE LE 23 JANVIER 2006 SOUS LE N° 06A/100 Date d'effet : 01/10/2005
Numéro d'observation
136
Date d'ajout
26/01/1998
Description
DEPART DE MR GUELTAS BERBARD EN QUALITE DE CO-GERANT ET CE A COMPTER DU 30 DECEMBRE 1996 (REGULARISATION) DEPOT AU GREFFE LE 26 JANVIER 19987 A 71-98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).