Entreprise : LES LUMIERES DE LA VILLE - SIREN 344 182 696
Identité
Dénomination
LES LUMIERES DE LA VILLE
SIREN (siège)
344 182 696
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1991
Date de fin de la personne morale
14/05/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25154.09 EUR
Adresse du siège
240 CHE LE CALADOU 06560 VALBONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND JEAN PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Cannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
34418269600023
Code APE
524J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Luminaires, articles de Paris, cadeaux, ferronnerie d'art, décoration, électricité Gle, tous travaux de voies, réseaux et bâtiment S'y rattachant, vente de matériel électrique.
Adresse
240 CHE 240 Chemin DU CALADOU
06560 , Valbonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75632
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/07/1995
Description
Jugement du 3 Juillet 1995 Nommant Mr Gramard Juge commissaire en remplacement du juge commissaire précèdent
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/08/1993
Description
Jugement du 2 Août 1993 , Prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Mr Andreis Liquidateur : Me Bednawski, 1072 Av ml juin 06250 Mougins
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/08/1993
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire. Jugement du 2 Août 1993 Cessation des paiements en date du 26 Juillet 1993 Juge commissaire Mr Andreis Représentant des créanciers : Me Bednawski, 1072 Av ml juin 06250 Mougins
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements le 29 Juillet 1993 Au greffe de grasse, date déclarée de cessation des paiements : 26 Juillet 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).