Entreprise : H'INVEST - SIREN 344 174 453
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2020)
Dénomination
H'INVEST
SIREN (siège)
344 174 453
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2015
Fermeture de l'établissement - 34417445300037
- Date d'effet de la fermeture : 27/08/2020
Fermeture de l'établissement - 34417445300011
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1999
Fermeture de l'établissement - 34417445300029
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2015
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1300240 EUR
Adresse du siège
ZONE D'ACTIVITES LES BRULIS 77210 SAMOREAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAAS FLORENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Bourron-Marlotte
Nom, Prénom(s)
HAAS FLORENCE
Nom d'usage
CERAUDO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Recloses
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INESSENS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Montréal
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
34417445300029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
26 T RUE NICOLAI
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BUBE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/1987
Siret
34417445300011
Code APE
703E
Adresse
43 RUE DES PROVENCEAUX
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/12/1987
Siret
34417445300037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION DE TOUTES PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DE SOCIETES FRANCAISES ET ETRANGERES CONSTITUEES OU A CONSTITUERQUELS QU'EN SOIENT L'OBJET, PAR ACHAT, SOUSCRIPTION, ECHANGE OUAUTREMENT ; TOUTES OPERATIONS RELATIVES A LA VENTE, A LA CONSTRUCTION ET A LA LOCATION D'IMMEUBLES TANT A USAGE COMMERCIAL QUE D'HABITATION
Adresse
Zone d'activités Les Brulis
77210 , Samoreau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 27/08/2020 Dénomination de l'associé unique : SAS INESSENS (440.265.270 RCS CARCASSONNE) Journal d'annonces légales : le parisien.fr en date du 30/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3571
Date d'ajout
19/01/2000
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).