Entreprise : GROUP SPECIALISTES MEDICAUX VITROLLES - SIREN 344 149 653
Identité
Dénomination
GROUP SPECIALISTES MEDICAUX VITROLLES
SIREN (siège)
344 149 653
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1988
Début d’activité
18/11/1987
Date de fin de la personne morale
27/03/2048
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
La société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUA CENTRE URBAIN 13127 VITROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLACE DE LA MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAYAN NOEMIE
Nom d'usage
BEN ATTAR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Marseille 07
Nom, Prénom(s)
DAYAN JACOB
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Marseille 10
Nom, Prénom(s)
SANTINI RICHARD , LEON , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Cabriès
Dénomination
SELARL DE MEDECINS RICHARD VITTON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Vitrolles
Nom, Prénom(s)
CAMILLERI Elise , Françoise
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Marseille 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
TOUIL Anissa
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DAYAN Jacob
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT
Dénomination
SELARL DE MEDECINS RICHARD VITTON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Vitrolles
Dénomination
BEERLI MOUNA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Vitrolles
Nom, Prénom(s)
REY Jean-Baptiste , Léopold , Emile
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/11/1987
Siret
34414965300018
Enseigne
GROUPEMENT DES SPECIALISTES MEDICAUX
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession
Autres Activités
La société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession
Adresse
QUA CENTRE URBAIN
13127 , VITROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLACE DE LA MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
71
Date d'ajout
09/01/2003
Description
Ancien gérant : Mr bourdillon jacques ancien Co-Gerant : Mr Milliet Jean-René, Mr Zink Jean-Louis, Mr Cantenot François Date d'effet : 01/05/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).