Entreprise : SCI EPONA - SIREN 344 145 461
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2021)
Dénomination
SCI EPONA
SIREN (siège)
344 145 461
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1991
Date de fin de la personne morale
27/06/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
LA CLAIRIERE D'EPONA 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BUTTE AUX CHENES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND JEAN-CHARLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Jouars-Pontchartrain
Nom, Prénom(s)
CLEMENT MICHELINE
Nom d'usage
LEGRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
Grosrouvre
Nom, Prénom(s)
STEPHANY FLORA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Jouars-Pontchartrain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34414546100028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété amélioration équipement conservation et gestion des biens et droits Immobliers.
Adresse
LA CLAIRIERES D'EPON
78760 , JOUARS PONDCHARTRAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
A LA BUTTE AUX CHENES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
60816
Date d'ajout
22/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Dissolution à compter du 30/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/03/2021, liquidateur : LEGRAND Jean-Charles, siège de la liquidation : LA CLAIRIERES D'EPON A LA BUTTE AUX CHENES 78760 JOUARS PONDCHARTRAIN, parution de la publicité légale : Les Echos paru le 20/07/2021
Numéro d'observation
30218
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
5922
Date d'ajout
28/06/1991
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Sb.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).