Entreprise : ISOL 77 - SIREN 344 143 003
Identité
Dénomination
ISOL 77
SIREN (siège)
344 143 003
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1988
Date de fin de la personne morale
04/05/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
30 RUE DE LA POMPE 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDES MARQUES ANTONIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Pontault-Combault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/03/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/1988
Siret
34414300300012
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE BATIMENT
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
30 RUE DE LA POMPE
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
14/12/1995
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 11/12/1995 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/09/1993
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN A PRONONCE A L'EGARD DE MONSIEUR FERNANDES MARQUES ANTONIO LA FAILLITE PERSONNELLE POUR UNE DUREE DE QUINZE ANNEES
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/12/1992
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/12/1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN A PRONONCE LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 10 NOVEMBRE 1989
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/05/1988
Description
: Historique MENTION D'OFFICE DU 13 FEVRIER 1990 : PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 1990 , LE TRI- BUNAL DE COMMERCE DE MELUN A PRONONCE LE REDRESSE- MENT JUDICIAIRE (REGIME SIMPLIFIE) JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR MATHIEU REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME COGNET A MELUN 9 RUE LOUVIOT DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 02 FEVRIER 1990 MENTION D'OFFICE DU 02 AVRIL 1990 : PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 MARS 1990, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR MATHIEU LIQUIDATEUR : ME COGNET A MELUN - 9 RUE LOUVIOT DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 02 FEVRIER 1990 MENTION D'OFFICE DU SIX FEVRIER 1990 : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN LE SIX FEVRIER 1990.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/05/1988
Description
Historique des observations depuis le 05/05/1988 : PUBLICITE STATUTS : LE MONITEUR DE S&M
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LJ 1990-02-13 OUVERT. PROCEDURE LIQUIDATION JUDICIAIRE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN,09 1993-09-13 INTERDICTION GERER 15 ANS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN,18 1990-03-12 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN,19 1995-12-11 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).