Entreprise : BERNARD AUBERT - SIREN 344 119 383
Identité
Dénomination
BERNARD AUBERT
SIREN (siège)
344 119 383
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1998
Date de fin de la personne morale
16/04/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
118910.23 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU PLATINE 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERT BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Etréchy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/02/1988
Siret
34411938300034
Code APE
602M
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Le transport de toutes mar- chandises par tous moyens, le groupage l'affrête- ment et la commission en transport. Transports routiers service de transport public de marchandises.
Adresse
10 RUE 10 Rue du Platine
77176 , Savigny-le-Temple - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/1991
Siret
34411938300026
Code APE
602M
Adresse
63 RUE DU DOCTEUR BABIN
91220 , BRETIGNY-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
28/03/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 27/03/2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/03/2006
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/06/2001
Description
: Par Jugement en date du 18/06/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M AUBERT Bernard en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/02/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 22/02/1999 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 11/01/1999. Juge Commissaire : M COMPAGNON MICHEL Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77007 MELUN CEDEX
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/02/1999
Description
: Dépôt le 18/02/1999 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/04/1998
Description
Historique des observations depuis le 17/04/1998 : Actes constitutifs déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Evry en date du 16.3.1988 publiés dans la Semaine de l'Ile de France du 12.2.1988. Transfert de siège en date du 31.12.1997 publié dans La République de Seine et Marne. Ancien siège : 63 rue du Docteur Babin 91220 Bretigny sur Orge.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 22/02/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).