Entreprise : SCI DURAND YANNOU - SIREN 344 113 501
Identité
Dénomination
SCI DURAND YANNOU
SIREN (siège)
344 113 501
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1988
Début d’activité
01/01/1988
Date de fin de la personne morale
10/03/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration et exploitation par location ou autrement de tous immeubles par nature ou par destination et de tous droits mobiliers ou immobiliers quelconques dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport ou d'échange
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
RUE JEAN CHARCOT 29950 BENODET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bénodet
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND MARYVONNE
Nom d'usage
YANNOU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Menton
Nom, Prénom(s)
YANNOU PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Menton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34411350100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration et exploitation par location ou autrement de tous immeubles par nature ou par destination et de tous droits mobiliers ou immobiliers quelconques dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport ou d'échange
Autres Activités
Administration et exploitation par location ou autrement de tous immeubles par nature ou par destination et de tous droits mobiliers ou immobiliers quelconques dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport ou d'échange
Adresse
RUE JEAN CHARCOT
29950 , BENODET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bénodet
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
926
Date d'ajout
18/02/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Changement de qualité : YANNOU Maryvonne, Associé Société Civile devient Gérant associé Changement de qualité : DURAND Yvonne, Co-Gérant devient Associé Société Civile Changement de qualité : DURAND Louis, Co-Gérant devient Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3581
Date d'ajout
02/07/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 05/05/2008 : Nouveau : YANNOU Patrick, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : YANNOU Maryvonne, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Modifié : DURAND Louis, CO-GÉRANT Modifié : DURAND Yvonne, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).