Entreprise : PACIFIC BIKES - SIREN 344 103 205
Identité
Dénomination
PACIFIC BIKES
SIREN (siège)
344 103 205
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1988
Date de fin de la personne morale
21/03/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
108000 EUR
Adresse du siège
6 RUE LOUIS BONIN 31200 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT DATURAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENRIETTE PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/05/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34410320500029
Enseigne
PACIFIC BIKES
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations commerciales se rapportant aux cycles, cyclomoteurs, télémoteurs, motocyclettes, automobiles. Tous accessoires et articles de sport s'y rapportant, la vente, la réparation, la fourniture d'huile, de tous produits nécessaires à l'entretien. Tous objets connexes, vente de motos d'occasion.
Adresse
6 RUE 6 Rue Louis Bonin
31200 , Toulouse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lotissement Daturas
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34410320500011
Code APE
504Z
Adresse
67 RUE DU BEARNAIS
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/013523
Date d'ajout
14/05/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14/05/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/013619
Date d'ajout
14/05/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14/05/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/017290
Date d'ajout
22/04/2019
Description
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Marc-Antoine REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur - en remplacement de la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F19/000625
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Par ordonnance en date du 2 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur en remplacement de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F18/007969
Date d'ajout
15/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 15/03/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REY Christian 2 bis avenue Jean Rieux 31506 Toulouse CEDEX 5. Date de cessation des paiements : 15/03/2018
Numéro d'observation
F12/025206
Date d'ajout
12/10/2012
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. PV AGE du 29.06.2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).