Entreprise : TRAPLASMA - SIREN 344 094 719
Identité
Dénomination
TRAPLASMA
SIREN (siège)
344 094 719
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1988
Date de fin de la personne morale
03/03/2087
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
RTE DE T S F CD NO 59 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAIE DES TOURELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUIS SIDNEY JEAN , CLAUDE , MARY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Sainte-Luce
Nom, Prénom(s)
LOUIS-SIDNEY JEAN-CLAUDE , MARY
Nom d'usage
LOUIS-SIDNEY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
STE LUCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34409471900020
Code APE
252G
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION ET REPARATION D'ELEMENTS DIVERS EN MATIERE PLASTIQUE
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Adresse
BD boulevard Tsf Baie des Tourelles
97200 , Fort-De-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAIE DES TOURELLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34409471900012
Code APE
252G
Adresse
RTE DE L ENTRAIDE VOIE NO 3
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006
Date d'ajout
03/08/1995
Description
Liquidation judiciaire CESSATION DES PAIEMENTS : 01/07/95 JUGE COMMISSAIRE : JEAN-JOSEPH NOMEL LIQUIDATEUR : ME MICHEL BES A COMPTER DU 04/07/95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3605
Date d'ajout
08/11/1994
Description
Changement de gérant ANCIEN PIERRE PAUL ALAIN NOUVEAU LOUIS-SIDNEY JEAN CLAUDE A DATER DU 01/10/94
Numéro d'observation
2405
Date d'ajout
16/08/1993
Description
Augmentation du capital CAPITAL PORTE DE 66.000 F A 400.000 F CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE - ANCIENNE DATE 31/12 NOUVELLE DATE : 30/06 DEPART D'UN CO-GERANT : JEAN-LOUIS LEON A COMPTER DU 22/02/92
Numéro d'observation
2405
Date d'ajout
16/08/1993
Description
TRANSFERT DE SIEGE - ANCIENNE ADRESSE : ROUTE DE L'ENTRAIDE VOIE N§ 3 97200 F DE F A COMPTER DU 22/02/92
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).