Entreprise : ALPHA MUTUALISTE - SIREN 344 093 299
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2019)
Dénomination
ALPHA MUTUALISTE
SIREN (siège)
344 093 299
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1988
Fermeture de l'établissement - 34409329900016
- Date d'effet de la fermeture : 08/06/1990
Date de fin de la personne morale
24/04/2087
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
300 RUE AUGUSTE BROUSSONNET 34090 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERGELY ALBERT , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1929
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Nom, Prénom(s)
CAMPAGNOL JEAN-LOUIS , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
FRONTIGNAN
Nom, Prénom(s)
GIBELY ANDRE , JOSEPH , ERNEST
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
FRONTIGNAN
Nom, Prénom(s)
GUIDA JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
GRONZIO HENRI-ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
TEILHARD JACQUES , MARIE , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
LAVERUNE
Nom, Prénom(s)
RIPOLL PATRICIA , CAROLINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
VANDEPUTTE DENIS , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
BALARUC LES BAINS
Nom, Prénom(s)
BAUMANN CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BEL HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
APOLLIS LEON , MOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
APOLLIS LEON , MOISE
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
RIPERT CHRISTIANE , MARIE-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
LAVERUNE
Nom, Prénom(s)
URBANI RICHARD , ELIE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BROCHOT RICHARD , FRANCOIS , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
FABREGUES
Nom, Prénom(s)
CHARTIER JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1924
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
AUDIT ALPHA
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
MUTUELLE DES PERSONNELS DE SANTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER CEDEX
Dénomination
MUTUELLE DES TRAVAILLEURS SETOIS
Qualité
Membre
Commune de résidence
SETE
Dénomination
MUTUELLE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE
Qualité
Membre
Commune de résidence
FRONTIGNAN
Dénomination
MUTUELLE GENERALE DE BALARUC
Qualité
Membre
Commune de résidence
BALARUC LES BAINS
Dénomination
MUTU DES ANIMAUX
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER CEDEX
Dénomination
CLUB DES PERSONNELS DE SANTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER CEDEX
Dénomination
AMICALE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA GESA
Qualité
Membre
Commune de résidence
BALARUC LES BAINS
Dénomination
INFORMATIQUE MUTU OCCITANIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1987
Siret
34409329900016
Enseigne
ALPHA-MUTUALITE
Code APE
7703
Origine du fonds
Création
Activité principale
Mise à disposition de moyens informatiques
Adresse
300 RUE 300 rue Auguste Broussonnet
34000 , Montpellier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14664
Date d'ajout
23/05/2019
Description
Radiation du RCS le 23/05/2019 avec effet au 23/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3980
Date d'ajout
04/06/1991
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DU GIE NOMINATION EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE MR APOLLIS LEON MOISE (PRESIDENT) DEMEURANT 1 RUE DU MIRADOU 34170 CASTELNAU LE LEZ SIEGE DE LA LIQUIDATION FIXE A L'ADRESSE PERSONNELLE DU LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 08/06/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).