Entreprise : DOCTEURS JEAN-BENOIT DECORSIERE ET PHILIPPE FAURE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MEDECINS AN - SIREN 344 075 817
Identité
(Entreprise radiée le 16/02/2024)
Dénomination
DOCTEURS JEAN-BENOIT DECORSIERE ET PHILIPPE FAURE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MEDECINS AN
SIREN (siège)
344 075 817
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1988
Fermeture de l'établissement - 34407581700017
- Date d'effet de la fermeture : 02/12/2004
Fermeture de l'établissement - 34407581700025
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2020
Fermeture de l'établissement - 34407581700033
- Date d'effet de la fermeture : 17/04/2014
Date de fin de la personne morale
13/03/2048
Forme juridique
SCP de médecins
Capital social
195166.11 EUR
Adresse du siège
47 RUE THERON PERIE 81100 CASTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAURE PHILIPPE , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Gruissan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/1988
Siret
34407581700017
Code APE
851C
Adresse
69 AV LIEUTENANT JACQUES DESPLATS
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/12/2004
Siret
34407581700025
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
47 RUE THERON PERIE
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
34407581700033
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
1 RUE PERE COLOMBIER
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
960
Date d'ajout
16/02/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Castres le 16/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/02/2021
Description
Dissolution à compter du 30/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2020, liquidateur : FAURE Philippe, Pierre, siège de la liquidation : 47 Rue Théron Périe 81100 Castres, parution de la publicité légale : Montagne Noire en date du 19/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).