Entreprise : AUTRES CHOSES - SIREN 344 068 895
Identité
Dénomination
AUTRES CHOSES
SIREN (siège)
344 068 895
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1988
Date de fin de la personne morale
13/03/2048
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38264.7 EUR
Adresse du siège
LE MOROS 29900 CONCARNEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENTHEOUR PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
NEVEZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34406889500020
Enseigne
LA ? OLDERIA
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
À & B) toutes activités de négoce et de distribution de produits importés et soldes. Toutes activités de négoce et de distribution de produits importés ou soldes, y compris de produits alimentaires
Adresse
Parc d'Activités du Moros
29900 , Concarneau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
34406889500038
Enseigne
LA SOLDERIA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce et distribution de produits importés ou soldes
Adresse
KEROUANT VIHAN
29120 , PONT L'ABBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
34406889500046
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
AV DE BIELEFELD SENNE
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4819
Date d'ajout
03/08/2017
Description
Radiation du RCS le 03/08/2017 avec effet au 21/07/2017 Radiation de la société à compter du 21/07/2017 Article R123-129 1 du décret du 09 mai 2007 - (Clôture pour insuffisance d'actif) Jugement du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 21/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4643
Date d'ajout
24/07/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 21/07/2017, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé les opérations de liquidation de la société AUTRES CHOSES pour insuffisance d'actif. Date d'effet : 21/07/2017
Numéro d'observation
5392
Date d'ajout
19/08/2016
Description
Application de la liquidation judiciaire simplifiée Par ordonnance en date du 22 juillet 2016, le Président du tribunal de commerce de Quimper a converti la liquidation judiciaire de la société AUTRES CHOSES en liquidation judiciaire simplifiée. Date d'effet : 22/07/2016
Numéro d'observation
4181
Date d'ajout
20/06/2016
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par jugement en date du 17/06/2016, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AUTRES CHOSES, a nommé ME SORET PAUL HENRI 11 RUE DU PALAIS A QUIMPER en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 17/06/2016. Date d'effet : 17/06/2016
Numéro d'observation
4306
Date d'ajout
26/08/2004
Description
Départ de co-gérant(s) LE FUR LOIC (PV DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15/07/2004) Date d'effet : 15/07/2004
Numéro d'observation
5573
Date d'ajout
26/11/2003
Description
Modification de la gérance CO-GERANT PARTANT : RETIF LAURENCE NOUVEAU CO-GERANT : LE FUR LOIC (PV DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24/09/2003) Date d'effet : 24/09/2003
Numéro d'observation
4359
Date d'ajout
28/08/2000
Description
FIN DES FONCTIONS DE CO-GERANT DE MR MATON (ANDRE) Date d'effet : 26/07/2000
Numéro d'observation
4096
Date d'ajout
24/09/1997
Description
Modification de la gérance ANCIEN CO-GERANT : ROUAT NADINE NOUVEAUX CO-GERANTS : MATON ANDRE - RETIF LAURENCE (PV DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/07/97) - A COMPTER DU 01/08/97
Numéro d'observation
4484
Date d'ajout
07/10/1996
Description
Modification de la gérance NOMINATION D'UN CO-GERANT : ROUAT NADINE (PV DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01/03/96) - A COMPTER DU 01/03/96
Numéro d'observation
1904
Date d'ajout
15/04/1996
Description
ADJONCTION DE L'ACTIVITE : "NEGOCE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS IMPORTES ET/OU SOLDES Y COMPRIS DE PRODUITS ALIMENTAIRES" PAR SUITE D'ACHAT DE CE FONDS A LA SOCIETE LAMDYGAUX - PARC D'ACTIVITES DU PONT DU MOROS - CONCARNEAU - A COMPTER DU 01/03/96 (ACTE S.S.P. EN DATE DU 25/03/96)
Numéro d'observation
2770
Date d'ajout
09/06/1995
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) PONT L'ABBE - KEROUANT VIAN FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A L'E.U.R.L. R.O.C.O. CONNEXION - ZONE DE KEROUANT VIAN - PONT L'ABBE - A COMPTER DU 01/04/95 (ACTE SSP DU 20/04/95)
Numéro d'observation
2708
Date d'ajout
06/06/1995
Description
Transformation de la société ANCIEN CONSEIL D'ADMINISTRATION : PRESIDENT : MENTHEOUR PIERRE DIRECTEUR GENERAL & ADMINISTRATEUR : MENTHEOUR ALAIN ADMINISTRATEURS : MENTHEOUR MURIELLE - LE COSSEC MONIQUE ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ROCUET ROBERT ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : REVISION AUDIT ORGANISATION NOUVEAU GERANT : MENTHEOUR PIERRE (PV AGE DU 20/04/95) - A COMPTER DU 20/04/95
Numéro d'observation
5079
Date d'ajout
29/10/1993
Description
Transformation de la société AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 200 000 FRS A 251 000 FRS ANCIENS CO-GERANTS : MENTHEOUR PIERRE & MENTHEOUR ALAIN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION : PRESIDENT : MENTHEOUR PIERRE DIRECTEUR GENERAL & ADMINISTRATEUR : MENTHEOUR ALAIN ADMINISTRATEURS : TREGUIER MURIELLE --------------- : LE COSSEC MONIQUE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ROCUET ROBERT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : REVISION AUDIT ORGANISATION - R.A.O. (PV A.G.M. DU 19/07/93 ET PV C.A. DU 19/07/93) - DATE DEPOT : 17/09/93 PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 24/07/93 ET DU 30/10/93) A COMPTER DU 19/07/93
Numéro d'observation
980
Date d'ajout
09/03/1992
Description
Augmentation du capital 80 000 FRS A 200 000 FRS A COMPTER DU 16 JANVIER 1992 (PV AGE DU 16 JANVIER 1992) DATE DEPOT : 11 FEVRIER 1992 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 1ER FEVRIER 1992
Numéro d'observation
6023
Date d'ajout
21/12/1990
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) PONT L'ABBE, KEROUANT VIHAN A COMPTER DU 01/07/89
Numéro d'observation
5265
Date d'ajout
21/11/1990
Description
Augmentation du capital 50 000 FRS A 80 000 FRS - NOMINATION D'UN CO-GERANT : MENTHEOUR ALAIN A COMPTER 29 SEPTEMBRE 1990 - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNE : LA SOLDERIA - NOUVELLE : AUTRES CHOSES - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE EXERCEE ETENDUS A : TOUTES ACTIVITES DE NEGOCES ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS IMPORTES OU SOLDES ; Y COMPRIS DE PRODUITS ALIMENTAIRES - FAIT USAGE DE L'ENSEIGNE : "LA ? OLDERIA" * (PV AGE DU 29 SEPTEMBRE 1990) DATE DEPOT : 10 NOVEMBRE 1990 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 3 NOVEMBRE 1990 A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1990
Numéro d'observation
2098
Date d'ajout
03/05/1989
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE : 30/06 - NOUVELLE DATE : 28/02 (PV A.G.E. DU 15/02/89 - DATE DEPOT : 03/05/89) A COMPTER DU 15/02/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 251 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 264.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).