Entreprise : SECURITAS FRANCE HOLDING - SIREN 344 066 733
Identité
Dénomination
SECURITAS FRANCE HOLDING
SIREN (siège)
344 066 733
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1988
Début d’activité
01/03/1988
Date de fin de la personne morale
13/03/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'ASSISTANCE LE CONSEIL ET LA PRESTATION DE SERVICES EN MATIERE DE DIRECTION ET DE GESTION D'ENTREPRISE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
162806237 EUR
Adresse du siège
253 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUNYE DELPHINE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
9820 MERELBEKE-BOTTELARE
Dénomination
SECURITAS FRANCE SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Dénomination
SECURITAS EUROPE HOLDING AB
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
102 28 STOCKHOLM
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
COURBEVOIE
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
COURBEVOIE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34406673300058
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'ASSISTANCE LE CONSEIL ET LA PRESTATION DE SERVICES EN MATIERE DE DIRECTION ET DE GESTION D'ENTREPRISE
Autres Activités
L'ASSISTANCE LE CONSEIL ET LA PRESTATION DE SERVICES EN MATIERE DE DIRECTION ET DE GESTION D'ENTREPRISE
Adresse
253 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2002
Siret
34406673300041
Code APE
746Z
Adresse
6 BD DE L’EUROPE
67500 , HAGUENAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34406673300033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 B RUE LOUIS ARMAND
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
34406673300025
Code APE
741G
Adresse
98 AV DE LA REPUBLIQUE
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48039
Date d'ajout
08/02/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999B0659977
Date d'ajout
08/02/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 18B01378
Numéro d'observation
9267
Date d'ajout
22/07/2002
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SECURITAS FRANCE EST FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 6.RUE ETTORE BUGATTI 67201 ECKBOLSHEIM RCS 778861716 RCS STRASBOURG
Numéro d'observation
75919
Date d'ajout
20/12/2000
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SECURITAS FRANCE SERVICES FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 2BIS RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS RCS B562 109 587
Numéro d'observation
75921
Date d'ajout
20/12/2000
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ASSISTANCE DEVELOPPEMENT SECURITE SA FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 2BIS RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS RCS B321 971 020
Numéro d'observation
75924
Date d'ajout
20/12/2000
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CGME SECURITE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 2BIS RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS RCS B342 429 883
Numéro d'observation
5415
Date d'ajout
23/04/1999
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).