Entreprise : BERNARD PESTOUR - SIREN 344 062 625
Identité
(Entreprise radiée le 03/08/2021)
Dénomination
BERNARD PESTOUR
SIREN (siège)
344 062 625
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1988
Fermeture de l'établissement - 34406262500027
- Date d'effet de la fermeture : 16/07/2021
Fermeture de l'établissement - 34406262500019
- Date d'effet de la fermeture : 29/03/2019
Date de fin de la personne morale
14/03/2038
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
SERRE 15140 SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PESTOUR LAURE , AMANDINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
PESTOUR BERNARD , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Aurillac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34406262500019
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Activité principale
Enseignement de la conduite
Adresse
16 AV DES VOLONTAIRES
15000 , AURILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34406262500027
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'actifs de tous ordres, acquisition par tous moyens et gestion de participations dans toutes entreprises ou sociétés.
Adresse
Serre
15140 , Saint-Cirgues-de-Malbert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/1998
Description
Textes libres : Ancienne dénomination : ECOLE DE CONDUITE DES VOLONTAIRES. AGE du 6.4.1998
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).