Entreprise : SCI 108-110 R VERRERIE A CHALON-SAONE - SIREN 344 058 193
Identité
(Entreprise radiée le 21/07/2020)
Dénomination
SCI 108-110 R VERRERIE A CHALON-SAONE
SIREN (siège)
344 058 193
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1997
Date de fin de la personne morale
18/06/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
260000 EUR
Adresse du siège
108 RUE DE LA VERRERIE 71100 CHALON-SUR-SAONE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
108 ET 110
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELZAIVE STEPHANE , PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Fourchambault
Nom, Prénom(s)
FAORO SANDRA , MARIE-ANGELE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
CATTEY PHILIPPE , ABEL , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Cuffy
Nom, Prénom(s)
LEBLANC LIONEL , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Marsangy
Nom, Prénom(s)
BISSERON THIERRY , PIERRE , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
CHAUSSY JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
VENTALON ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
PLOMBIERES LES DIJON
Nom, Prénom(s)
BOULIC CLAUDE , PIERRE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
VAUTRIN FREDERIC , RAYMOND , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
NICOLAS CHRISTELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Darois
Nom, Prénom(s)
LECOUET AUDREY , ESTELLE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Pierre-les-Nemours
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE EMMANUEL , JEAN-LOUIS , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Montbard
Nom, Prénom(s)
DE ABREU FERREIRA SEVERINE
Nom d'usage
DE ARO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Corvol-l'Orgueilleux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1988
Siret
34405819300014
Code APE
702A
Adresse
19 RUE FELIX ZIEM
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
34405819300022
Code APE
702C
Adresse
14 RUE FELIX ZIEM
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/1997
Siret
34405819300030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, locations d'immeubles.
Adresse
108 RUE 108-110 rue Verrerie
71100 , Chalon-sur-Saône - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
108 ET 110
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3945
Date d'ajout
09/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Dissolution à compter du 22/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/11/2019, liquidateur : FAORO Sandra Marie-Angèle, siège de la liquidation : 108-110 Rue Verrerie 71100 Chalon-sur-Saône, parution de la publicité légale : L'Exploitant Agricole en date du 24/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).