Entreprise : PCV AUTOS - SIREN 344 007 232
Identité
Dénomination
PCV AUTOS
SIREN (siège)
344 007 232
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1988
Date de fin de la personne morale
07/03/2087
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
106 AV DE L AGRICULTURE 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROUZEIX MICHEL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
ENNEZAT
Nom, Prénom(s)
PAUL SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CLERMONT-FERRAND
Nom, Prénom(s)
POPELIN DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
CEYRAT
Nom, Prénom(s)
REGNOUX MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
RIOM
Nom, Prénom(s)
VIDAL SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
AYDAT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1988
Siret
34400723200012
Code APE
6503
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCE SOUS TOUTES SES FORMES, DE VEHICULES A MOTEUR, DE CYCLES ET DE TOUS ACCESSOIRES, ARTICLES FOURNITURES S'Y RAPPORTANT, ENTRETIEN, REPARA TION, CONSTRUCTION, LOCATION DE VEHICULES ET PLUS GENERALEMENT TOUTES AC TIVITES DE SERVICE SE RAPPORTANT A CE SECTEUR ; PRISE ET GESTION DE PAR- TICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES QUELS QU'EN SOIENT L'OB- JET OU LA FORME
Adresse
106 AV DE L AGRICULTURE
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLERMONT FERRAND
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2800
Date d'ajout
05/07/1991
Description
CESSATION D'ACTIVITE AU 30 DECEMBRE 1990 VENTE DU FONDS A LA SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES SLV A COMPTER DU 31/12/90
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5387
Date d'ajout
17/12/1990
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 12/12/90 ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION DE L'ENTREPRISE NOMME ME HOELTGEN COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN MAINTIENT ME GLADEL REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
1424
Date d'ajout
21/03/1990
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 15.03.90 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE DE 2 MOIS AFIN DE FAVORISER L'ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT A COMPTER DU 15/03/90
Numéro d'observation
5582
Date d'ajout
12/12/1989
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 7 DECEMBRE 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND REPORTE ET FIXE AU 11 JUILLET 1989 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SA PCV AUTOS A COMPTER DU 07/12/89
Numéro d'observation
4219
Date d'ajout
22/09/1989
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 21.09.89 DESIGNANT ME JEAN FRANCOIS GLADEL AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN REMPLACEMENT DE ME JEAN HOELTGEN DESIGNANT ME HOELTGEN AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE ME GLADEL AVEC, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'UNE MISSION DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 21/09/89
Numéro d'observation
4011
Date d'ajout
15/09/1989
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 1989 OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DU REGIME GENERAL DE REDRESSEMENT JUDI- CIAIRE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME HOELTGEN JEAN CLERMONT FERRAND - 49 RUE MONTLOSIER DESIGNATION DE ME JEAN FRANCOIS GLADEL, 8 RUE BEAUMARCHAIS A CLER- MONT FERRAND, AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR, LEQUEL OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE SURVEILLER LES OPERATIONS DE GESTION. FIXE A SIX MOIS LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION EN VUE DE L'ETABLISSEMENT PAR L'ADMINISTRATEUR D'UN RAPPORT COMPORTANT UN BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROPOSITIONS TENDANT A LA CONTINUA- TION OU A LA CESSION DE L'ENTREPRISE DANS LE CADRE D'UN PLAN DE REDRESSEMENT OU A DEFAUT A SA LIQUIDATION JUDICIAIRE. A COMPTER DU 06/09/89
Numéro d'observation
3888
Date d'ajout
31/08/1989
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 31/08/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).