Entreprise : TRANSPORTS RAILLARD - SIREN 344 001 375
Identité
Dénomination
TRANSPORTS RAILLARD
SIREN (siège)
344 001 375
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1988
Début d’activité
01/02/1988
Date de fin de la personne morale
17/03/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes operations se rapportant au transport en general, transports routiers a toutes distances locations de vehicules automobiles, transport de marchandises et service de transport public de marchandises et tout ce qui s'y rattache, vente de tous produits pouvant faire l'objet d'un negoce et notamment mazout, charbon, bois
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
RUE DU STADE 69550 CUBLIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAILLARD BERTRAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Cublize
Nom, Prénom(s)
RAILLARD OLIVIER , ANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Cublize
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
34400137500023
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRANSPORTS
Adresse
RUE DU STADE
69550 , CUBLIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
34400137500015
Code APE
602L
Adresse
LD BANCILLON
69550 , SAINT-JEAN-LA-BUSSIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CROIX CHANDOLLAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/10/2000
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE, ACHAT DU FONDS AU 30 AVRIL 2000 DECLARATION MODIFICATIVE du 25 OCTOBRE 2000 : MODIFICATION CO-GERANTS, AUGMENTATION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, DENOMINATION AU 1ER OCTOBRE 2000 (ANCIENNE DENOMINATION : RAILLARD FRERES)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).