Entreprise : EURL BOURBINCE DISTRIBUTION - SIREN 343 978 763
Identité
Dénomination
EURL BOURBINCE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
343 978 763
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
01/01/1988
Date de fin de la personne morale
12/01/2086
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
négoce fioul, carburants, boissons
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE DES VELAS 71430 PALINGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZILLE GILLES , JEAN-LOUIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Verosvres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34397876300013
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce fioul, carburants, boissons.
Adresse
RUE DES VELAS
71430 , PALINGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/004492
Date d'ajout
28/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 28/06/2024 arrêtant le jugement d'arrêt de plan par cession et prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur Judiciaire: SAS DESLORIEUX représentée par Me Paul DESLORIEUX 21 Bd de la République 71100 CHALON SUR SAONE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/002489
Date d'ajout
12/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/04/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 14/06/2024
Numéro d'observation
F23/007576
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 22/12/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur ZELBAT Jean Louis, Mandataire judiciaire : SAS DESLORIEUX représentée par Me DESLORIEUX 21 boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 14/12/2023
Numéro d'observation
F22/003402
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Modification relative aux dirigeants DAUZET Hugues Georges Charles nom d'usage : DAUZET Hugues n'est plus gérant MAZILLE Gilles Jean-Louis Marie nom d'usage : MAZILLE Gilles devient gérant à compter du 18/03/2022
Numéro d'observation
F22/003403
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 29 février 1988 -No 143 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 04 mars 1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).