Entreprise : SCI SYAL - SIREN 343 978 656
Identité
(Entreprise radiée le 25/07/2023)
Dénomination
SCI SYAL
SIREN (siège)
343 978 656
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 34397865600019
- Date d'effet de la fermeture : 02/06/2022
Date de fin de la personne morale
31/12/2069
Date de clôture
02/06
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES PRES D ARLANC 63220 ARLANC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EPIARD STEPHANE , NICOLAS , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Roquebrune-sur-Argens
Dénomination
EPIARD LIVRADOIS DISTRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Evian-les-bains
Dénomination
SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mulhouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/02/1988
Siret
34397865600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La même que l'objet
Adresse
les Prés d'Arlanc
63220 , Arlanc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12918
Date d'ajout
25/07/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Dissolution à compter du 02/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/06/2022, liquidateur : EPIARD Stéphane, Nicolas, Maurice, siège de la liquidation : 587 Boulevard des Tritons les Issambres 83380 Roquebrune-sur-Argens, parution de la publicité légale : L'annonceur légal paru le 09/06/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
465
Date d'ajout
09/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/02/2008 : Partant : PATOUX Jean-Marie, GÉRANT(E) Nouveau : EPIARD Stéphane Nicolas Maurice, GÉRANT(E) Nouveau : SAK SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : SAS JMP, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMBERT A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).