Entreprise : BIO SPHERE - SIREN 343 933 271
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2018)
Dénomination
BIO SPHERE
SIREN (siège)
343 933 271
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1988
Fermeture de l'établissement - 34393327100011
- Date d'effet de la fermeture : 02/06/2017
Fermeture de l'établissement - 34393327100029
- Date d'effet de la fermeture : 30/01/2018
Fermeture de l'établissement - 34393327100037
- Date d'effet de la fermeture : 30/01/2018
Fermeture de l'établissement - 34393327100045
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2007
Fermeture de l'établissement - 34393327100052
- Date d'effet de la fermeture : 17/10/2011
Fermeture de l'établissement - 34393327100060
- Date d'effet de la fermeture : 30/01/2018
Fermeture de l'établissement - 34393327100078
- Date d'effet de la fermeture : 30/01/2018
Fermeture de l'établissement - 34393327100086
- Date d'effet de la fermeture : 30/01/2018
Fermeture de l'établissement - 34393327100094
- Date d'effet de la fermeture : 30/01/2018
Date de fin de la personne morale
01/03/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
1177800 EUR
Adresse du siège
6 CHE DE BLASIGNON 33190 LA REOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORRADI ELISE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Marmande
Nom, Prénom(s)
SOURISSEAU VIRGINIE
Nom d'usage
HIRIGOYEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Gontaud-de-Nogaret
Nom, Prénom(s)
CHAVIGNER PHILIPPE , PIERRE , EUGENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Gontaud-de-Nogaret
Nom, Prénom(s)
MICHEL MARIE , CAROLINE , FRANCOISE
Nom d'usage
CHAVIGNER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Gontaud-de-Nogaret
Nom, Prénom(s)
VERGNAUD LAURENCE
Nom d'usage
TRIGOLET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
La Réole
Nom, Prénom(s)
DESERCES LIONEL , JEAN-BAPTISTE , MARCEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Virazeil
Nom, Prénom(s)
BETHUS JEAN , FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marmande
Nom, Prénom(s)
WEILL GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Fargues-sur-Ourbise
Dénomination
A COM EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34393327100011
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire d'analyses de biologie médicale
Adresse
88 RUE 88 Rue ARMAND CADUC
33190 , La Réole - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/06/2017
Siret
34393327100094
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
6 CHE DE BLASIGNON
33190 , LA REOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
34393327100037
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire d'analyses de biologie médicale
Adresse
8 AV CHARLES DE GAULLE
47400 , TONNEINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES DU PARC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
34393327100029
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire d'analyses médicales
Adresse
RUE JEAN EMILE BAZIN
47190 , AIGUILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1996
Siret
34393327100060
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire d'analyses de biologie médicale
Adresse
19 PL LOUIS JEAN CAPPES
47700 , CASTELJALOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1996
Siret
34393327100045
Code APE
851K
Adresse
52 RUE GRAND RUE
47700 , CASTELJALOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/2006
Siret
34393327100086
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire d'analyses de biologie médicale
Adresse
101 AV JEAN JAURES
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/2006
Siret
34393327100052
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
4 PL DE LA COURONNE
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2011
Siret
34393327100078
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un laboratoire de biologie médicales implanté sur un ou plusieurs sites
Adresse
25 BD ARISTIDE BRIAND
47800 , MIRAMONT-DE-GUYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
778
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Radiation du RCS le 30/01/2018 avec effet au 31/07/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Fusion absorption par la société EXALAB immatriculée au rcs Bordeaux B 323 191 106 et la société LBA imm atriculée au rcs de Auch sous le numéro B 419 232 210. Scission avec effet au 01-01-2017 Le 31 juillet 2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63063
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Radiation. Scission au profit de la société EXALAB immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro B 323 191 106 et la société LBA immatriculée au rcs de AUCH sous le numéro B 419 232 210 avec effet au 01-01-2017 A compter du 31-07-2017
Numéro d'observation
44958
Date d'ajout
28/08/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination F-WTSS à compter du 24-07-2017 avec effet rétroactif au 01-07-2017 Forme juridique SARL Siège social Lieu dit le Bourg 47700 Fargues sur Ourbise Rcs AGEN B 449 404 417
Numéro d'observation
44959
Date d'ajout
28/08/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination VHLAB 47 à compter du 24-07-2017 avec effet rétroactif au 01-07-2017 Forme juridique SPFPL Siège social 26, rue Tamisey de Larroque 47400 Gontaud de Naugaret Rcs Agen 791 148 133
Numéro d'observation
44960
Date d'ajout
28/08/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination ECLAB à compter du 24-07-2017 avec effet rétroactif à compter du 01-07-2017 Forme juridique SPFPL Siège social 11, avenue Charles Boisvert 47200 Marmande Rcs Agen RCS 791 146 889
Numéro d'observation
3236
Date d'ajout
17/06/2011
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 25 boulevard Aristide Briand 47800 Miramont-de-Guyenne à compter du 01/05/2011
Numéro d'observation
4616
Date d'ajout
09/09/2009
Description
Transfert d'un établissement complémentaire à compter du 01/08/2007 : Ancienne adresse : 52 rue grand rue 47700 Casteljaloux Nouvelle adresse : 19 place Louis Jean Cappes 47700 Casteljaloux
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
89046
Date d'ajout
22/11/2006
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SELARL DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE DESERCES Forme juridique SELARL Siège social 4 PLACE DE LA COURONNE 47200 MARMANDE
Numéro d'observation
76837
Date d'ajout
22/11/2001
Description
Mention pour ordre : Reimmatriculation effectuée d'office, affectation de la lettre correcte (d) en conformité avec l'objet social civil, en remplacement de la lettre (b) - (ancien n gestion 95 b 122)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).