Entreprise : THALAMUS - SIREN 343 928 750
Identité
Dénomination
THALAMUS
SIREN (siège)
343 928 750
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1988
Date de fin de la personne morale
06/03/2087
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
187512.29 EUR
Adresse du siège
ZA DE LA CROIX ROUGE 22300 PLOUMILLIAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIVAS YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Nom, Prénom(s)
LEGUILLON GENEVIEVE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT BRIEUC
Nom, Prénom(s)
SALLIOU JEAN-YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT BRIEUC
Nom, Prénom(s)
PICHON JEAN , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
PLOUARET
Nom, Prénom(s)
LE GUILLERM JEAN , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
LANNION
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34392875000029
Code APE
731Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE, REALISATION, COMMERCIALISATION DE TOUTES INNOVATIONS TECHNOLOGI- QUES DANS LES DOMAINES ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, TELEMATIQUE (RECHER- CHE EN PRINCIPAL)
Adresse
ZA DE LA CROIX ROUGE
22300 , Ploumilliau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLOUMILLIAU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1900
Siret
34392875000037
Code APE
731Z
Adresse
PL DE LA DEFENSE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CNIT SHOW ROOM NO294
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2139
Date d'ajout
17/12/1992
Description
CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 23 JUIN 1992 PAR SUITE DE VENTE A LA STE YVES PRIVAS INTERNATIONAL
Numéro d'observation
1954
Date d'ajout
17/11/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10.11.92, LE TGI DE GUINGAMP, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDI- CIAIRE DE LA SA THALAMUS.
Numéro d'observation
1153
Date d'ajout
22/06/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.6.6.92, LE TGI DE GUINGAMP, STATUANT EN MATIERE COMMERCALE , A ORDONNE àLA CESSION PARTIELLE DES ACTIFS DE L'ENTREPRISE SA THALAMUS, AU PROFIT DE LA SOCIETE YVES PRIVAS INTERNATIONAL. A DESIGNE ME ROBERT 3, RUE DE VIARMES A RENNES EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. A COMPTER DU 17/06/92
Numéro d'observation
717
Date d'ajout
14/04/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 8 AVRIL 1992, LE TGI DE GUINGAMP,STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A ORDONNE UNE POURSUITE D'ACTIVITE DE QUATRE MOIS. A COMPTER DU 08/04/92
Numéro d'observation
537
Date d'ajout
17/03/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 26.2.92, LE TGI DE GUINGAMP, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A PRONONCE, SOUS LA FORME SIMPLIFIEE, LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE THALAMUS, A NOMME MR LE POGAM, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, ME DAVID 4, RUE G.BIZET A SAINT- BRIEUC, REPRESENTANT DES CREANCIERS, ME ROBERT, 3, RUE DE VIARMES A RENNES, ADMINISTRATEUR, A FIXE AU 14 FEVRIER 1992, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 26/02/92
Numéro d'observation
432
Date d'ajout
24/02/1992
Description
DEPART DE MR LE GUILLERM JEAN YVES DIRECTEUR GENERAL MAIS RESTE ADMINISTRATEUR; DEPOT AU GREFFE NÈ152 DU 24 FEVRIER 92 PUBLICITE L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR DU 8 FEVRIER 1992 A COMPTER DU 01/01/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 230 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 187 512.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).