Entreprise : GAEC DU VERGER - SIREN 343 900 577
Identité
Dénomination
GAEC DU VERGER
SIREN (siège)
343 900 577
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Date de fin de la personne morale
06/06/2030
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
228690 EUR
Adresse du siège
LE VERGER 53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROYER JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Colombiers-du-Plessis
Nom, Prénom(s)
MULOT JEANNINE
Nom d'usage
FOUCAULT
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Colombiers-du-Plessis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34390057700010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres...
Adresse
LE VERGER
53120 , COLOMBIERS-DU-PLESSIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
713
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Radiation du RCS le 01/02/2019 avec effet au 31/12/2018 Journal:Avenir agricole du 01.02.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8649
Date d'ajout
26/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2018 Liquidateur : Mr ROYER Jean-Louis et Mme FOUCAULT Jeannine Le siège de la liquidation est fixé à : Le verger 53120 Colombiers-du-Plessis Journal d'annonces légales : AVENIR AGRICOLE en date du 21/12/2018
Numéro d'observation
315
Date d'ajout
16/01/2017
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2016 Ancien : 232.423,77 EUR Nouveau : 228.690 EUR Le capital variable devient fixe à compter du 31/12/2016 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2016 : Partant : FOUCAULT Gabriel, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).