Entreprise : SA COMITEX - SIREN 343 895 181
Identité
Dénomination
SA COMITEX
SIREN (siège)
343 895 181
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1988
Date de fin de la personne morale
22/02/2078
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
21 RUE VICTOR HUGO 59115 LEERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
DELMEE JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Leers
Nom, Prénom(s)
FENZY GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
RAGOT GILLES , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Wasquehal
Nom, Prénom(s)
VIEILLE ROBERT , VICTOR , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
Wizernes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/1987
Siret
34389518100018
Code APE
5812
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE EN GROS, DEMI-GROS ET DETAIL PAR CORRESPONDANCE ET COMMERCE ITINERANT
Adresse
21 RUE VICTOR HUGO
59115 , LEERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/03/1993
Description
RADIATION D'OFFICE DU 10/3/1993 : JUGEMENT DU 9/3/ 1993 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACT IF
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/02/1988
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU NO RD DU 16/1/1988 MODIFICATION D'OFFICE DU 21/2/1990 : CE JOUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 27/2/1990 : JUGEMENT DU 2 3/2/1990 OUVRANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRES SEMENT JUDICIAIRE. DATE PROVISOIRE DE CESSATION DE S PAIEMENTS : 21/2/1990. REPRESENTANT DES CREANCIE RS: ME THEEETTEN 49, AVENUE D'ALSACE ROUBAIX ADMIN ISTRATEUR: ME DUQUESNOY MODIFICATION D'OFFICE DU 2 6/3/1990 : JUGEMENT DU 20/3/1990 AUTORISANT LA POU RSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 24/4/1990 MODIFICATI ON D'OFFICE DU 4/5/1990 : JUGEMENT DU 24/4/1990 PR ONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUIDATEUR: ME THEETTEN
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 50% du capital social.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).