Entreprise : OPHTACARNOT - SIREN 343 873 311
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2024)
Dénomination
OPHTACARNOT
SIREN (siège)
343 873 311
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1988
Date de fin de la personne morale
09/02/2038
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE DUNKERQUE 06110 LE CANNET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2-4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DREVON PIERRE , GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
CULIERE ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Saint-Paul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/1988
Siret
34387331100025
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecins ophtalmologiste
Adresse
2 RUE DE DUNKERQUE
06110 , LE CANNET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2-4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/1988
Siret
34387331100017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
88 BD CARNOT
06400 , CANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ELFES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9900
Date d'ajout
29/07/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Cannes le 29/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Dissolution à compter du 15/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/07/2021, liquidateurs : DREVON PIERRE GILLES, CULIERE Robert, siège de la liquidation : 2 et 4 Rue de Dunkerque 06110 Le Cannet, parution de la publicité légale : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur paru le 30/07/2021
Numéro d'observation
8448
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1367
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).