Entreprise : LYTEX - SIREN 343 870 796
Identité
Dénomination
LYTEX
SIREN (siège)
343 870 796
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1988
Date de fin de la personne morale
14/02/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
5 RUE VILLEROY 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HARFI JACQUES , JACOB
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34387079600012
Code APE
514A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
La vente en gros, demi-gros, l'importation, l'exportation de tous produits textiles ou en relation avec le textile, et de vetements et accessoires à l'habillement
Adresse
5 RUE VILLEROY
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/041461
Date d'ajout
24/12/2009
Description
Radiation en date du 24/12/2009 - Clôture des opérations de liquidateion à compter du 19/11/2009 (Assemblée générale en date du 19/11/2009).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/016771
Date d'ajout
01/06/2004
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article 43 du décret du 30/05/1984) à compter du 18/05/2004.
Numéro d'observation
F03/017788
Date d'ajout
16/06/2003
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article 43 du décret du 30/05/1984).
Numéro d'observation
F02/018813
Date d'ajout
13/06/2002
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article 43 du décret du 30/05/1984).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 08 Août 1996 Dissolution anticipée de la société à compter du 01/08/96 Liquidateur : HARFI Jacques siège de la liquidation : 5 Rue Villleroy 69003 LYON Suppression des commissaires aux comptes titulaire et suppléant Messieur CHETTRIT André et GAUTHIER Michel à compter du 01/08/96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).