Entreprise : SOCIETE HOTELIERE DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE BREST - SIREN 343 866 737
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2018)
Dénomination
SOCIETE HOTELIERE DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE BREST
Sigle
SRHVMB
SIREN (siège)
343 866 737
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1996
Date de fin de la personne morale
26/02/2087
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
256000 EUR
Adresse du siège
61 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61 A 69
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT LOIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cazelles DIDIER
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FROC JOSEPH , JEAN , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
CHATEAUBOURG
Dénomination
KPMG AUDIT ID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
ELIOR CONCESSIONS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly sur seine
Dénomination
HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1995
Siret
34386673700053
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
AIRE DE MONDEVERT
35370 , MONDEVERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/03/1988
Siret
34386673700061
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION ET ADMINISTRATION DE COMMERCES ET DE RESTAURATION SUR AIRES DE SERVICES D'AUTOROUTES
Adresse
61 RUE 61/69 rue de Bercy
75012 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61 A 69
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34386673700020
Code APE
741J
Adresse
33 AV DU MAINE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOC ACCOR - SERVICE JURIDI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1995
Siret
34386673700046
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/1995
Siret
34386673700038
Adresse
106 RUE DANTON
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996B0321359
Date d'ajout
26/04/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE SAS 9-11 allée de l'Arche 92032 Paris la Défense cedex RCS Nanterre 379 455 231 le 01-02-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
53871
Date d'ajout
27/02/1996
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).