Entreprise : GFA MAUDET - SIREN 343 856 274
Identité
Dénomination
GFA MAUDET
SIREN (siège)
343 856 274
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1988
Début d’activité
10/02/1988
Date de fin de la personne morale
09/02/2087
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Exploitation agricole polyculture
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
LES JUMEAUX 49310 CERNUSSON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cernusson
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUDET PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
VIHIERS
Nom, Prénom(s)
MAUDET THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Cernusson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/02/1988
Siret
34385627400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole polyculture
Autres Activités
Exploitation agricole polyculture
Adresse
les Jumeaux
49310 , Vihiers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cernusson
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
197
Date d'ajout
27/01/2004
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 18.12.03, DEMISSION DE MME MAUDET CAMILLE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT A COMPTER DU 31.12.03 PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 40 ANS, CE QUI LA PORTE A 99 ANS A COMPTER DU 10.02.1988. TRANSFORMATION DU GAEC EN GFA PUIS CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE MENTION : GAEC LES JUMEAUX - NOUVELLE MENTION : GFA MAUDET A COMPTER DU 31.12.03 DISPARITION DE LA CLAUSE DE VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL.
Numéro d'observation
1813
Date d'ajout
01/10/1992
Description
SUIVANT ACTE DE ME MONNIER EN DATE DU 28.08.92 NOMINATION DE MADAME MAUDET NEE DEFOIS CAMILLE EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MAUDET JEAN-CLAUDE DECEDE A COMPTER DU 28.08.92
Numéro d'observation
545
Date d'ajout
16/03/1992
Description
SUIVANT PV D'ASSEMBLEE EN DATE DU 01.01.92, AUGMENTATION DE CAPITAL PORTE DE 800.000 F A 1.200.000 F - NOMINATION DE MR PHILIPPE MAUDET EN QUALITE DE NOUVEAU CO-GERANT A COMPTER DU 01.01.92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182 938.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).