Entreprise : BELLE EPOQUE PARIS - SIREN 343 848 552
Identité
Dénomination
BELLE EPOQUE PARIS
SIREN (siège)
343 848 552
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1988
Début d’activité
30/11/1987
Date de fin de la personne morale
07/02/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT SPECTACLES.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
810000 EUR
Adresse du siège
36 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
36-38
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEIBOVITCH JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MOUNIER RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Solers
Dénomination
CABINET HAYOT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Joinville le Pont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/1987
Siret
34384855200018
Enseigne
BELLE EPOQUE PARIS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT SPECTACLES.
Adresse
36 RUE DES PETITS CHAMPS
75002 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
36-38
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1988B0158930
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 22-01-2019 Infirme le jugement du 19 septembre 2017 ayant prononcé la déchéance du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, toute entreprise artisanale, toute personne morale pour une durée de 7 ans, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. René Mounier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1988B0158927
Date d'ajout
01/03/2019
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 22-01-2019 infirme le jugement du 19/09/2017 ayant prononcé l'interdiction de gérer, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. René Mounier
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
22/10/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 22-10-2013, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201303153, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 24-07-2013, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Daniel Noël , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 27/10/2013
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/11/2012
Description
ORDONNANCE DU 13-11-2012 -mission d'administrateur judiciaire de commissaire à l'exécution du plan conduite par Me Denis Facques, transféré à la SELARL FHB en la personne de Me Hess Emmanuel.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
24/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24/07/2012, arrêtant le plan de redressement, désigne Monsieur MOUNIER René, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL FHB en la personne de Me FACQUES 22 av Victoria 75001 Paris met fin à la mission de SELARL FHB en la personne de Me FACQUES, 22 av Victoria 75001 Paris, Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, Mandataire judiciaire, sous le numéro P201003226
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
28/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26/10/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 02/11/2011, soit jusqu'au 02/05/2012
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
24/06/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22/06/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/07/2011 soit jusqu'au 02/11/2011
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
04/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 02/02/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 5 mois à compter du 02/02/2011 soit jusqu'au 02/07/2011
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
02/11/2010
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 02/11/2010 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201003226 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 02/05/2009, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : Monsieur SPILET, ADMINISTRATEUR : SELARL FHB en la personne de Me FACQUES 22 av Victoria 75001 Paris, AVEC POUR MISSION : d'assister, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELAFA MJA en la personne de Me Stéphane MARTIN 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 02/02/2011, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
30542
Date d'ajout
28/05/1998
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30/10/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).