Entreprise : SCI DE L ISLE - SIREN 343 831 301
Identité
Dénomination
SCI DE L ISLE
SIREN (siège)
343 831 301
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1988
Début d’activité
08/02/1988
Date de fin de la personne morale
17/02/2038
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DES BIENS DONT ELLE DEVIENDRA PROPRIETAIRE, PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT, TOUS PLACEMENTS DE CAPITAUX SOUS TOUTES FORMES Y COMPRIS LA SOUSCRIPTION OU L'ACQUISITION DE TOUS ACTIONS ET OBLIGATIONS, PARTS SOCIAL ETC...
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE L'ISLE 61000 ALENCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALANDE JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
SAINT PATERNE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/1988
Siret
34383130100019
Enseigne
SCI DE L'ISLE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DES BIENS DONT ELLE DEVIENDRA PROPRIETAIRE, PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT, TOUS PLACEMENTS DE CAPITAUX SOUS TOUTES FORMES Y COMPRIS LA SOUSCRIPTION OU L'ACQUISITION DE TOUS ACTIONS ET OBLIGATIONS, PARTS SOCIAL ETC...
Adresse
1 RUE DE L'ISLE
61000 , ALENCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 70 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 671.43 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).